Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Navne | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Dekret | ||||
Bibranche | Første regnskabsperiode | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Revisor | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2003-11-18 sletter virksomheden Ejerskaber: ENTREPRENØR PREBEN HOCKERUP A/S. (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-05-28 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-05-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER REASSUMERING (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Finlandsgade 15, 4690 Haslev (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-05-28 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-05-28 fjernes Navne: P.J.H. HASLEV HOLDING ApS (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-05-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-05-10 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-02-27 Statstidende Dekret
Den 2019-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Finlandsgade 15, 4690 Haslev (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-01-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-01-21 tilføjes Navne: P.J.H. HASLEV HOLDING ApS (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-01-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER REASSUMERING (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2018-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-12-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Finlandsgade 15, 4690 Haslev (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-12-18 fjernes Bibranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-12-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-12-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-11-18 (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-12-18 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-12-18 fjernes Legale ejere: Preben John Hockerup (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-12-18 fjernes Navne: P.J.H. HASLEV HOLDING ApS (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-12-18 fjernes Reelle ejere: Preben John Hockerup (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-12-18 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-12-18 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-12-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-12-18 fjernes Stiftere: Preben John Hockerup (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-12-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-11-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-11-22 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-01 fjernes Direktion: Karoly Laszlo Nemeth (direktør) (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-05-03 tilføjes Direktion: Karoly Laszlo Nemeth (direktør) (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-05-03 fjernes Direktion: Preben John Hockerup (direktion) (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-12-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-17 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2016-05-17 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-05-25)
Den 2011-03-14 tilføjes Bibranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2010-09-24 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-05-25)
Den 2010-09-24 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Finlandsgade 15, 4690 Haslev (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Finlandsgade 15, 4690 Haslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Finlandsgade 15, 4690 Haslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-18 tilføjes Direktion: Preben John Hockerup (direktion) (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2003-11-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab for Preben Hockerup samt at foretage investringsvirksomhed. (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2003-11-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2003-11-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-11-18 (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2003-11-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2003-11-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2003-11-18 tilføjes Legale ejere: Preben John Hockerup (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2003-11-18 tilføjes Navne: P.J.H. HASLEV HOLDING ApS (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2003-11-18 tilføjes Reelle ejere: Preben John Hockerup (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2003-11-18 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2003-11-18 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2003-11-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2003-11-18 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-18 tilføjes Stiftere: Preben John Hockerup (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2003-11-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2003-11-18 tilføjes Vedtægter: 2003-11-18 (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2003-11-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2003-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-22)