Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 26, 3., 1107 København K (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2024-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Møntergade 12, kl., 1116 København K (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2023-12-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møntergade 12, kl., 1116 København K (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2022-12-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Badstuestræde 18, st., 1209 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-12-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-08-16 tilføjes Kontaktoplysninger: jh@farsdreng.com (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-15 fjernes Kontaktoplysninger: jeh@torvekoekken.dk (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2020-12-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Badstuestræde 18, st., 1209 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Telefonvej 6, 2860 Søborg (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2019-03-15 tilføjes Kontaktoplysninger: jeh@torvekoekken.dk (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2018-12-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve og drive Restaurant Marie Louise, Odense og dermed beslægtet virksomhed, herunder Cateringvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-18 tilføjes Vedtægter: 2013-12-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-18 fjernes Revisor: 2talRevision v/Jan Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Telefonvej 6, 2860 Søborg (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2008-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Jagtvej 176, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2004-01-09)
Den 2005-09-06 tilføjes Revisor: 2talRevision v/Jan Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-06 fjernes Revisor: Inge Marie Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jagtvej 176, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-14 tilføjes Direktion: Jesper Holmberg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-11-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-14 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2004-01-09)
Den 2003-11-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-14 tilføjes Legale ejere: JESPER HOLMBERG HOLDING ApS (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2003-11-14 tilføjes Navne: JESPER HOLMBERG ApS (offentliggjort 2003-12-22)
Den 2003-11-14 tilføjes Reelle ejere: Jesper Holmberg (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2003-11-14 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-14 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-14 tilføjes Revisor: Inge Marie Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-14 tilføjes Stiftere: JESPER HOLMBERG HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-12-22)
Den 2003-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)