Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2003-11-17 sletter virksomheden Ejerskaber: BRILLESHOPPEN ApS. (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2019-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vingetoften 28, 2730 Herlev (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-03-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Keidamsvej 16, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-03-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Keidamsvej 16, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2017-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 16, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2017-04-25 tilføjes Kontaktoplysninger: birgitoggregers@yahoo.dk (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2017-04-24 fjernes Kontaktoplysninger: gregers@brilleshoppen.dk (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2016-05-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-04-22 tilføjes Kontaktoplysninger: gregers@brilleshoppen.dk (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2014-04-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-11 tilføjes Vedtægter: 2014-04-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-11 fjernes Revisor: NORDJYSK REVISION HJ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-21 tilføjes Revisor: NORDJYSK REVISION HJ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-21 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2003-11-27)
Den 2003-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 16, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2003-11-17 tilføjes Direktion: Georg Gregers Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-11-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-17 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2003-11-27)
Den 2003-11-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-17 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-17 tilføjes Legale ejere: Georg Gregers Jakobsen (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2003-11-17 tilføjes Navne: G.G.J.HOLDING ApS (offentliggjort 2003-11-18)
Den 2003-11-17 tilføjes Reelle ejere: Georg Gregers Jakobsen (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2003-11-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-17 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-17 tilføjes Stiftere: Georg Gregers Jakobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-11-18)
Den 2003-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)