Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Opløsningsstrussel seneste | ||||
Hovedbranche | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Navne | Binavne | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygaden 32, 5953 Tranekær (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2022-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Fiolgade 22, 1. tv., 3000 Helsingør (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2021-11-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiolgade 22, 1. tv., 3000 Helsingør (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2016-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Fiolgade 22, 1. tv., 3000 Helsingør (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2016-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiolgade 22, 1. tv., 3000 Helsingør (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2016-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Fiolgade 22, 1. tv., 3000 Helsingør (offentliggjort 2016-11-16)
Den 2016-11-16 tilføjes Kontaktoplysninger: martinwaallann@gmail.com (offentliggjort 2016-11-16)
Den 2016-11-15 fjernes Kontaktoplysninger: michael.bank@globalnewtech.com (offentliggjort 2016-11-16)
Den 2016-11-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-07-19 fjernes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB FLEMMING JUHL NIELSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-03 tilføjes Revisor: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB FLEMMING JUHL NIELSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. Selskabet skal ingen bestyrelse have. Selskabet ledes af en direktion, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-03 tilføjes Vedtægter: 2013-05-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-22 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2013-03-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-27 fjernes Revisor: BIRGER OUTZEN JEPPESEN INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiolgade 22, 1. tv., 3000 Helsingør (offentliggjort 2016-11-16)
Den 2012-04-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Esromgade 15, 2. 5., 2200 København N (offentliggjort 2003-12-11)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med elektronisk udstyr (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med elektroniske komponenter (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-11-21 tilføjes Kontaktoplysninger: michael.bank@globalnewtech.com (offentliggjort 2016-11-16)
Den 2004-12-14 tilføjes Revisor: BIRGER OUTZEN JEPPESEN INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-14 fjernes Revisor: LST DK Holding ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esromgade 15, 2. 5., 2200 København N (offentliggjort 2003-12-11)
Den 2003-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-08 tilføjes Direktion: Martin Ole Waallann (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-12-08 fjernes Direktion: Kim Madsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-12-08 tilføjes Navne: GLOBAL NEWTECH EMEA ApS (offentliggjort 2003-12-11)
Den 2003-12-07 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 2897 (offentliggjort 2003-11-14)
Den 2003-12-08 tilføjes Revisor: LST DK Holding ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-08 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-11 tilføjes Binavne: KNOLD&WAALLANN ApS, GLOBAL NEWTECH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-11 tilføjes Direktion: Kim Madsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-11-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-11-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-11 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med elektroniske komponenter (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-11-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-11 tilføjes Legale ejere: GLOBAL NEWTECH HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2003-11-11 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 2897 (offentliggjort 2003-11-14)
Den 2003-11-11 tilføjes Reelle ejere: Martin Ole Waallann (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2003-11-11 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-11 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-11 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-11 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-11-14)
Den 2003-11-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)