Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | xbrl | Tegningsregel | ||||
Hvidhvask | Direktion | Formål | Hovedbranche | ||||
Navne | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Revisor | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-06 tilføjes Legale ejere: Hans Henrik Pauk Pedersen, Aske Pauk Pedersen, Ida Pauk Pedersen, Aksel Pauk Pedersen, Sabine Pauk Pedersen (offentliggjort 2024-07-06)
Den 2024-07-05 fjernes Legale ejere: Hans Henrik Pauk Pedersen, Aske Pauk Pedersen, Ida Pauk Pedersen, Aksel Pauk Pedersen (offentliggjort 2024-07-06)
Den 2024-07-06 tilføjes Reelle ejere: Hans Henrik Pauk Pedersen (offentliggjort 2024-07-06)
Den 2024-07-05 fjernes Reelle ejere: Hans Henrik Pauk Pedersen (offentliggjort 2024-07-06)
Den 2024-06-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-11-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-11-28)
Den 2021-11-27 tilføjes Direktion: Hans Henrik Pauk Pedersen (direktør) (offentliggjort 2021-11-28)
Den 2021-11-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er rådgivning, konsulentbistand og formueadministration (offentliggjort 2021-11-28)
Den 2021-11-27 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-26 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-11-27 tilføjes Navne: HASIA ApS (offentliggjort 2021-11-28)
Den 2021-11-26 fjernes Navne: FBC EJENDOMME ApS (offentliggjort 2021-11-28)
Den 2021-11-27 tilføjes Vedtægter: 2021-11-27 (offentliggjort 2021-11-28)
Den 2021-09-01 tilføjes Legale ejere: Hans Henrik Pauk Pedersen, Aske Pauk Pedersen, Ida Pauk Pedersen, Aksel Pauk Pedersen (offentliggjort 2024-07-06)
Den 2021-09-01 tilføjes Reelle ejere: Hans Henrik Pauk Pedersen (offentliggjort 2024-07-06)
Den 2021-08-31 fjernes Legale ejere: Hans Henrik Pauk Pedersen (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2021-08-31 fjernes Reelle ejere: Hans Henrik Pauk Pedersen (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2021-05-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2020-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agnesvej 14, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Sandholtvej 44, 5400 Bogense (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-28 tilføjes Direktion: Sabine Pauk Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-28 fjernes Direktion: Bjarne Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-04-28 tilføjes Kontaktoplysninger: sabineholm@gmail.com (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-27 fjernes Kontaktoplysninger: bjarnep2003@gmail.com (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-28 tilføjes Legale ejere: Hans Henrik Pauk Pedersen (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2020-04-28 fjernes Legale ejere: Bjarne Pedersen (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-28 tilføjes Reelle ejere: Hans Henrik Pauk Pedersen (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2020-04-28 fjernes Reelle ejere: Bjarne Pedersen (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-01 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Pedersen (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2016-12-31 fjernes Legale ejere: Hans Henrik Pauk Pedersen (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2016-05-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sandholtvej 44, 5400 Bogense (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2015-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Åbjergvej 7, 5464 Brenderup Fyn (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-22 tilføjes Kontaktoplysninger: bjarnep2003@gmail.com (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2014-02-26 tilføjes Legale ejere: Hans Henrik Pauk Pedersen, Bjarne Pedersen (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2010-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åbjergvej 7, 5464 Brenderup Fyn (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2010-05-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Farsbøllevej 8, 5471 Søndersø (offentliggjort 2007-06-26)
Den 2009-12-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration (offentliggjort 2021-11-28)
Den 2009-12-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2009-12-23 tilføjes Vedtægter: 2009-12-23 (offentliggjort 2021-11-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farsbøllevej 8, 5471 Søndersø (offentliggjort 2007-06-26)
Den 2007-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Åbjergvej 7, 5464 Brenderup Fyn (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-05-23 fjernes Revisor: Hedelund & Andersen ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åbjergvej 7, 5464 Brenderup Fyn (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Åbjergvej 7, 5464 Brenderup Fyn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-01 tilføjes Direktion: Bjarne Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-31 fjernes Direktion: Hans Henrik Pauk Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åbjergvej 7, 5464 Brenderup Fyn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-12 tilføjes Direktion: Hans Henrik Pauk Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-11-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-11-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-12 tilføjes Kapital (Kapital): 135.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-12 tilføjes Navne: FBC EJENDOMME ApS (offentliggjort 2021-11-28)
Den 2003-11-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-12 tilføjes Revisor: Hedelund & Andersen ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-12 tilføjes Stiftere: Hans Henrik Pauk Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-11-13)
Den 2003-11-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)