Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Taarbæk Strandvej 104, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-02 fjernes Direktion: Vigga Louise Svensson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-11-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-02 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-02 fjernes Navne: ApS AF 6. AUGUST 2010 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-02 fjernes Revisor: Lægård Revision Statsautoriseret revisionsfirma (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-02 fjernes Stiftere: Vigga Louise Svensson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-06 tilføjes Navne: ApS AF 6. AUGUST 2010 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-05 fjernes Navne: VIGGA SVENSSON ApS (offentliggjort 2003-11-19)
Den 2010-08-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-06 tilføjes Vedtægter: 2010-08-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Taarbæk Strandvej 104, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Svanevænget 27, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-26 tilføjes Revisor: Lægård Revision Statsautoriseret revisionsfirma (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-26 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svanevænget 27, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-12 tilføjes Direktion: Vigga Louise Svensson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-11-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-12 tilføjes Navne: VIGGA SVENSSON ApS (offentliggjort 2003-11-19)
Den 2003-11-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-12 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-12 tilføjes Stiftere: Vigga Louise Svensson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)