Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Ejerskaber | xbrl | Reelle ejere | ||||
Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Revisor | Hovedbranche | ||||
Formål | Navne | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Binavne | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 fjernes Direktion: Katrin Kytønen Korsby (direktør) (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2012-12-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HOSPITALKOMPLEMENTARSELSKABET AROS ApS. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2012-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AROS PRIVATHOSPITAL PARTNERSELSKAB. (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-31 tilføjes Reelle ejere: Ole Hedeager Momsen (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2022-12-30 fjernes Reelle ejere: Ole Hedeager Momsen (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2022-12-31 fjernes Legale ejere: Katrin Kytønen Korsby (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2022-06-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-31 tilføjes Reelle ejere: Ole Hedeager Momsen (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2021-12-30 fjernes Reelle ejere: Ole Hedeager Momsen (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2021-07-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skejbyparken 154, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-04-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Skejbyparken 154, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skejbyparken 154, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Skejbyparken 154, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2020-12-31 tilføjes Legale ejere: Katrin Kytønen Korsby, Plastikkirurgisk Center Århus Speciallægecenter ApS (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2020-12-30 fjernes Legale ejere: Plastikkirurgisk Center Århus Speciallægecenter ApS, Katrin Kytønen Korsby (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2020-12-15 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2020-12-15 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2020-08-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-08-06 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2014-08-06 fjernes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2009-01-01 tilføjes Reelle ejere: Ole Hedeager Momsen (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-10-14 fjernes Revisor: SELSKABET 080808 P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-09 tilføjes Revisor: SELSKABET 080808 P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-09 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET KIM HOLST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-16 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-16 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET KIM HOLST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-31 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-31 fjernes Revisor: LETH & KAACK HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-30 tilføjes Direktion: Katrin Kytønen Korsby (direktør) (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2005-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier og/eller anparter i datterselskaber, finansieringsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-30 tilføjes Navne: KO HOLDING ApS (offentliggjort 2005-05-30)
Den 2005-05-29 fjernes Navne: HOSPITALSBYG ApS (offentliggjort 2003-11-11)
Den 2005-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-30 tilføjes Vedtægter: 2005-05-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skejbyparken 154, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2003-11-04 tilføjes Binavne: HOSPITALSBYG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-04 tilføjes Direktion: Ole Hedeager Momsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-11-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-04 tilføjes Legale ejere: Ole Hedeager Momsen, Plastikkirurgisk Center Århus Speciallægecenter ApS, Katrin Kytønen Korsby (offentliggjort 2021-07-10)
Den 2003-11-04 fjernes Legale ejere: Ole Hedeager Momsen (offentliggjort 2021-07-10)
Den 2003-11-04 tilføjes Navne: HOSPITALSBYG ApS (offentliggjort 2003-11-11)
Den 2003-11-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2003-11-04 tilføjes Revisor: LETH & KAACK HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-04 tilføjes Stiftere: Ole Hedeager Momsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-11-11)
Den 2003-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)