Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2004-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Værkstedsvej 21, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-15 fjernes Bestyrelse: Flemming Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-11-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-15 fjernes Navne: NINA NIELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-15 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-15 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-15 fjernes Revisor: NJ FURESØ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-15 fjernes Stiftere: Søren Nielsen, Lars Nielsen, Flemming Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Værkstedsvej 21, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-05 tilføjes Bestyrelse: Flemming Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i Nina Nielsen A/S samt herved stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-11-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-05 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-05 tilføjes Navne: NINA NIELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-05 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-05 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-05 tilføjes Revisor: NJ FURESØ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-05 tilføjes Stiftere: Søren Nielsen, Lars Nielsen, Flemming Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele prokura enkel eller kollektiv. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-05 tilføjes Vedtægter: 2003-11-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)