Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kapital | Vedtægter | Formål | xbrl | ||||
Tegningsregel | Kapitalvaluta |
Den 2003-11-10 sletter virksomheden Ejerskaber: J.J. Holding II ApS. (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-21 sletter virksomheden Ejerskaber: J.J. Holding II ApS. (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JEK II Holding ApS. (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-12-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-12-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Orionvej 1-3, 7430 Ikast (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-12-02 fjernes Direktion: Jesper Lundhøj Stubkjær Klausen (direktør) (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-12-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-12-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-10-24 (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-12-02 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-12-02 fjernes Legale ejere: Jesper Lundhøj Stubkjær Klausen, Annabel Lundhøj Stubkjær Klausen, Line Lundhøj Stubkjær Klausen, Kristoffer Lundhøj Stubkjær Klausen (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-12-02 fjernes Navne: JEK ApS (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-12-02 fjernes Omlægningsperiode slut: 2021-03-31 (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-12-02 fjernes Omlægningsperiode start: 2021-01-01 (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-12-02 fjernes Reelle ejere: Jesper Lundhøj Stubkjær Klausen (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-12-02 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-12-02 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-12-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-12-02 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-12-02 fjernes Stiftere: Jesper Lundhøj Stubkjær Klausen (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-12-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-01-28 tilføjes Legale ejere: Jesper Lundhøj Stubkjær Klausen, Annabel Lundhøj Stubkjær Klausen, Line Lundhøj Stubkjær Klausen, Kristoffer Lundhøj Stubkjær Klausen (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-01-27 fjernes Legale ejere: Jesper Lundhøj Stubkjær Klausen (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2022-01-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-01-25 tilføjes Vedtægter: 2022-01-25 (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2021-08-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede kapitalselskaber, investering af enhver art, herunder investering i vin, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2021-08-16 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2021-08-16 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-08-16 tilføjes Vedtægter: 2021-08-16 (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2021-08-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-03-31 (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2021-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-01-01 (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2021-01-01 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2021-01-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2020-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2020-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2020-06-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-10-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i Spectre Holding ApS samt at eje anparter / aktier i andre helt eller delvis ejede datterselskaber. (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2010-10-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2010-10-20 tilføjes Vedtægter: 2010-10-20 (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2010-08-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2010-08-23 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-08-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-08-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Orionvej 1-3, 7430 Ikast (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Orionvej 1-3, 7430 Ikast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-22 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2006-05-22 fjernes Revisor: CHRISTENSEN & PEDERSEN, HERNING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Orionvej 1-3, 7430 Ikast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-24 tilføjes Direktion: Jesper Lundhøj Stubkjær Klausen (direktør) (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2003-10-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2003-10-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-10-24 (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2003-10-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2003-10-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2003-10-24 tilføjes Legale ejere: Jesper Lundhøj Stubkjær Klausen (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2003-10-24 tilføjes Navne: JEK ApS (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2003-10-24 tilføjes Reelle ejere: Jesper Lundhøj Stubkjær Klausen (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2003-10-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2003-10-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2003-10-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2003-10-24 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN & PEDERSEN, HERNING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-24 tilføjes Stiftere: Jesper Lundhøj Stubkjær Klausen (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2003-10-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2003-10-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-12)