Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Vedtægter | ||||
Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Formål | Tegningsregel | Direktion | Bestyrelse | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Hovedbranche | Navne | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-05-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-04-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-04-16 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-04-16 tilføjes Vedtægter: 2024-04-16 (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2003-11-11 sletter virksomheden Ejerskaber: Metorion Ejendomme A/S. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2010-12-16 sletter virksomheden Ejerskaber: MULTITONE ApS. (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2011-10-24 sletter virksomheden Ejerskaber: MUSIC TO USE ApS. (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2014-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: VED KAJEN, NYHAVN I/S. (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2015-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Ved Kajen I/S. (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2015-06-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Metorion Ejendomme A/S. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2015-06-11 sletter virksomheden Ejerskaber: Metorion Ejendomme A/S. (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2023-05-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jacobsens Alle 6, 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 16, 1051 København K (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-05-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 16, 1051 København K (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2021-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Jacobsens Alle 6, 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jacobsens Alle 6, 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 16, 1051 København K (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-01 tilføjes Legale ejere: Camilla Padilla Arndt (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-01 fjernes Legale ejere: Boet efter Bent Fabricius-Bjerre (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-01 tilføjes Reelle ejere: Camilla Padilla Arndt (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-05-01 fjernes Reelle ejere: Bent Fabricius-Bjerre (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-04-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-26 tilføjes Direktion: Camilla Padilla Arndt (direktør) (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-26 fjernes Direktion: Henrik Fabricius-Bjerre (direktør) (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2021-04-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-26 tilføjes Vedtægter: 2021-04-26 (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2021-04-26 fjernes Bestyrelse: Jan Fabricius-Bjerre (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-26 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-22 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2021-03-02 (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-02 tilføjes Bestyrelse: Jan Fabricius-Bjerre (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-03-02 tilføjes Direktion: Henrik Fabricius-Bjerre (direktør) (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-03-02 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-03-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør. (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-02-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-02-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2021-02-16 fjernes Bestyrelse: Jan Fabricius-Bjerre (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2021-02-16 fjernes Direktion: Henrik Fabricius-Bjerre (direktør) (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2021-02-16 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2020-07-28 fjernes Bestyrelse: Bent Fabricius-Bjerre (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-07-28 fjernes Legale ejere: Bent Fabricius-Bjerre (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-06-28 tilføjes Legale ejere: Boet efter Bent Fabricius-Bjerre (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2020-06-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør. (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2019-08-22 tilføjes Bestyrelse: Bent Fabricius-Bjerre (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2019-08-22 tilføjes Direktion: Henrik Fabricius-Bjerre (direktør) (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2019-08-22 fjernes Direktion: Bent Fabricius-Bjerre (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-08-22 tilføjes Vedtægter: 2019-08-22 (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 16, 1051 København K (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2018-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 16, 1051 København K (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-02-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. Selskabets formål er endvidere at eje og drive restaurationsvirksomhed og anden virksomhed beslægtet hermed. (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2014-02-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2014-02-11 tilføjes Vedtægter: 2014-02-11 (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2010-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 1.364.918,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-16 tilføjes Legale ejere: Bent Fabricius-Bjerre (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2010-12-16 tilføjes Reelle ejere: Bent Fabricius-Bjerre (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2010-10-05 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2010-10-05 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2005-06-15)
Den 2005-04-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2005-06-15)
Den 2005-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-05 tilføjes Navne: ARTUM ApS (offentliggjort 2004-01-15)
Den 2004-01-04 fjernes Navne: BFB METORION ApS (offentliggjort 2003-11-11)
Den 2003-11-11 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 16, 1051 København K (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2003-10-24 tilføjes Direktion: Bent Fabricius-Bjerre (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-10-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-24 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-24 tilføjes Navne: BFB METORION ApS (offentliggjort 2003-11-11)
Den 2003-10-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2003-10-24 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-11-11)
Den 2003-10-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-02-16)