Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Chris Egholm Teichmann Larsen | 27.09.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rasmus Buhl Christensen | 04.01.2012 | 27.09.2017 | direktør |
Henrik Hjelm Zidoree | 05.01.2011 | 04.01.2012 | direktør |
Torben Lennart Sørensen | 30.09.2010 | 05.01.2011 | direktør |
Thomas Kousgaard | 31.03.2009 | 30.09.2010 | direktør |
Henrik Burkal | 19.03.2009 | 31.03.2009 | direktør |
Torben Steffensen | 30.10.2008 | 19.03.2009 | direktør |
Allan Damkjær Bjergegaard Schmidt | 07.02.2007 | 30.10.2008 | direktør |
Jørgen Melbye Larsen | 01.11.2003 | 07.02.2007 | adm. dir |