Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Hovedbranche | ||||
Formål | Vedtægter | Navne | Tegningsregel | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-06-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-06-23 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-06-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-05-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i fast ejendom, handel, konsulentvirksomhed, herunder indenfor sundhed, samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-10-10 tilføjes Vedtægter: 2017-10-10 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-04-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-10-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2012-10-01 fjernes Revisor: R&P I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i fast ejendom og handel samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2012-06-21 tilføjes Navne: MLCØS ApS (offentliggjort 2012-06-27)
Den 2012-06-20 fjernes Navne: MALENE ØRNSTRAND HOLDING ApS (offentliggjort 2004-01-02)
Den 2012-06-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-21 tilføjes Vedtægter: 2012-06-21 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2012-03-22 tilføjes Revisor: R&P I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-22 fjernes Revisor: DANSK REVISION ODDER GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-29 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ODDER GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-29 fjernes Revisor: Dansk Revision Odder (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-30 tilføjes Revisor: Dansk Revision Odder (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-30 fjernes Revisor: CHRISTENSEN & KJÆR STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-27 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN & KJÆR STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-27 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET AF 18.5 1993 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bragesvej 17, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2004-02-09)
Den 2004-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Vej 24, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Vej 24, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-24 tilføjes Direktion: Malene la Cour Ørnstrand-Søborg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-10-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-24 tilføjes Legale ejere: Malene la Cour Ørnstrand-Søborg (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2003-10-24 tilføjes Navne: MALENE ØRNSTRAND HOLDING ApS (offentliggjort 2004-01-02)
Den 2003-10-24 tilføjes Reelle ejere: Malene la Cour Ørnstrand-Søborg (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2003-10-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2003-10-24 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET AF 18.5 1993 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-01-02)
Den 2003-10-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)