Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2007-08-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbyvej 17, 9990 Skagen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-07 fjernes Direktion: Ann Gunnel Carina Olofsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-10-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-07 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-07 fjernes Navne: TANKFA III ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-07 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-07 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-07 fjernes Revisor: Skagen Vinimport ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-07 fjernes Stiftere: TANKFA I ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbyvej 17, 9990 Skagen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønder Voldgade 10, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i skibsfartøjer eller andele i skibsfartøjer, foretage handel og investering i ejendomme, aktier og værdipapirer og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-09 tilføjes Vedtægter: 2007-05-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-30 tilføjes Direktion: Ann Gunnel Carina Olofsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-30 fjernes Direktion: Thomas Wilkens Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-30 tilføjes Navne: TANKFA III ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-29 fjernes Navne: TANKFA III A/S (offentliggjort 2003-11-04)
Den 2007-03-30 tilføjes Revisor: Skagen Vinimport ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-30 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-29 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2003-11-04)
Den 2007-03-30 fjernes Bestyrelse: Tone Eidnes Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-21 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-21 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønder Voldgade 10, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-30 tilføjes Bestyrelse: Tone Eidnes Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-30 tilføjes Direktion: Thomas Wilkens Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-10-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-30 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-30 tilføjes Navne: TANKFA III A/S (offentliggjort 2003-11-04)
Den 2003-10-30 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-30 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-30 tilføjes Stiftere: TANKFA I ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2003-11-04)
Den 2003-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)