Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | ||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-07-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2003-10-30 sletter virksomheden Ejerskaber: EYE/CAP ApS. (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2010-02-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: COMEPLOT ApS. (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2012-11-02 sletter virksomheden Ejerskaber: GOZOA ApS. (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-11 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-01-09 (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2018-01-11 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2018-01-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2018-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2018-01-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-12-26 tilføjes Direktion: Nicolai Hartmann (direktør) (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-12-07 fjernes Direktion: Nicolai Hartmann (direktion) (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-12-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-12-26 tilføjes Vedtægter: 2017-12-26 (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-06-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-06-30 fjernes Revisor: TT REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-06-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: TT REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2013-01-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2011-12-31 tilføjes Kontaktoplysninger: nh@comeplot.dk (offentliggjort 2012-01-04)
Den 2011-12-29 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2011-10-12 fjernes Direktion: Tina Sejling Berwald (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-17 fjernes Revisor: HOSTRUPHUS & Partnere A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerskov Krat 16, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2009-06-26)
Den 2009-06-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Krogholmgårdsvej 32, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krogholmgårdsvej 32, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Krogholmgårdsvej 32, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krogholmgårdsvej 32, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-30 tilføjes Direktion: Tina Sejling Berwald (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab for selskaber, der driver virksomhed inden for reklame og marketing. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-10-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2003-10-30 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-30 tilføjes Legale ejere: Nicolai Hartmann (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2003-10-30 tilføjes Navne: NICK HOLDING ApS (offentliggjort 2003-11-03)
Den 2003-10-30 tilføjes Reelle ejere: Nicolai Hartmann (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2003-10-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2003-10-30 tilføjes Revisor: HOSTRUPHUS & Partnere A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-30 tilføjes Stiftere: Tina Sejling Berwald, Nicolai Hartmann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2003-10-30 tilføjes Vedtægter: 2003-10-30 (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2003-10-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-11-03)
Den 2003-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-07)