Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Legale ejere | ||||
Bestyrelse | Kapital | Vedtægter | Navne | ||||
Virksomhedsform | Hovedbranche | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Søgade 35, 5., 1370 København K (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 175, 2. tv., 1123 København K (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2003-12-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: INDUSTRI UDVIKLING II K/S. (offentliggjort 2003-12-19)
Den 2023-03-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-10 tilføjes Legale ejere: Dansk Ejerkapital Forvaltning ApS (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2022-06-10 fjernes Legale ejere: LICUNO ApS (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2022-04-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-28 tilføjes Bestyrelse: Per Hellmers Gunslev (formand) (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-06-28 fjernes Bestyrelse: Jens Josefsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-04-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-04-29)
Den 2019-04-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-29)
Den 2019-04-25 tilføjes Vedtægter: 2019-04-25 (offentliggjort 2019-04-29)
Den 2019-04-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-29)
Den 2019-03-20 tilføjes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET INDUSTRI UDVIKLING II ApS (offentliggjort 2019-03-27)
Den 2019-03-19 fjernes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET INDUSTRI UDVIKLING II A/S (offentliggjort 2019-03-27)
Den 2019-03-20 tilføjes Vedtægter: 2019-03-20 (offentliggjort 2019-04-29)
Den 2019-03-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-27)
Den 2019-03-19 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-03-27)
Den 2018-04-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-17 tilføjes Vedtægter: 2015-03-17 (offentliggjort 2019-03-27)
Den 2014-06-01 tilføjes Legale ejere: AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2012-01-01 tilføjes Legale ejere: SAMPENSION PRIVATE EQUITY K/S (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-03-25 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-25 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-31 tilføjes Legale ejere: PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2005-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 175, 2. tv., 1123 København K (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2005-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Vendersgade 28, 2., 1363 København K (offentliggjort 2004-06-02)
Den 2004-01-02 tilføjes Legale ejere: LICUNO ApS, Lønmodtagernes Dyrtidsfond (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2003-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar og kommanditist i Industri Udvikling II K/S. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-18 tilføjes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET INDUSTRI UDVIKLING II A/S (offentliggjort 2019-03-27)
Den 2003-12-17 fjernes Navne: INDUSTRI UDVIKLING II A/S (offentliggjort 2003-12-19)
Den 2003-12-16 tilføjes Navne: INDUSTRI UDVIKLING II A/S (offentliggjort 2003-12-19)
Den 2003-12-15 fjernes Navne: KR 374 A/S (offentliggjort 2003-10-31)
Den 2003-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør eller af bestyrelsesformanden i forening med en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-18 tilføjes Vedtægter: 2003-12-18 (offentliggjort 2015-04-30)
Den 2003-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vendersgade 28, 2., 1363 København K (offentliggjort 2004-06-02)
Den 2003-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-16 tilføjes Bestyrelse: Jens Josefsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-12-16 fjernes Bestyrelse: Peter Kim Ketelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-12-16 tilføjes Direktion: Lars Blavnsfeldt (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-12-16 fjernes Direktion: Caroline Sundorph Pontoppidan (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-12-16 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-16 fjernes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-31 tilføjes Bestyrelse: Peter Kim Ketelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-10-31 tilføjes Direktion: Caroline Sundorph Pontoppidan (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2019-04-29)
Den 2003-10-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-31 tilføjes Navne: KR 374 A/S (offentliggjort 2003-10-31)
Den 2003-10-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2003-10-31 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-31 tilføjes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-31 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-03-27)
Den 2003-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)