Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Tegningsregel | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2009-05-15 sletter virksomheden Ejerskaber: OPTIK DANMARK GRUPPEN ApS. (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: OPTIK DANMARK GRUPPEN ApS. (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-06-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-04-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2014-04-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2014-04-30 tilføjes Vedtægter: 2014-04-30 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2014-04-30 fjernes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-11-11)
Den 2006-11-21 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2006-11-21 fjernes Revisor: CITY REVISION ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-31 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-11-11)
Den 2003-10-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bogøvænget 32, 8381 Tilst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-30 tilføjes Direktion: Svend Hovgaard Christiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er handels-, finansierings- og holdingvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-10-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-30 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-30 tilføjes Legale ejere: Svend Hovgaard Christiansen (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2003-10-30 tilføjes Navne: SVEND HOVGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2003-10-30)
Den 2003-10-30 tilføjes Reelle ejere: Svend Hovgaard Christiansen (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2003-10-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2003-10-30 tilføjes Revisor: CITY REVISION ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-30 tilføjes Stiftere: Svend Hovgaard Christiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af § 12. Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2003-10-30 tilføjes Vedtægter: 2003-10-30 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2003-10-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-10-30)
Den 2003-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)