Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Kapital | Hvidhvask | Legale ejere | ||||
Formål | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-17 tilføjes Bestyrelse: Mikkel Røndbjerg Duedal (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-05-17 fjernes Bestyrelse: Henning Larsen Ottosen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-05-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-05-16 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-05-17 tilføjes Vedtægter: 2023-05-17 (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-05-17 fjernes Revisor: DANSK REVISION ESBJERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-05-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-19 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ESBJERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-04-19 fjernes Revisor: REVISIONSCENTRET 5R ESBJERG ApS (offentliggjort 2023-04-23)
Den 2022-04-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-29 tilføjes Bestyrelse: Hanne Bach Molbek (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2022-03-29 fjernes Bestyrelse: Inger Vestergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2022-03-29 tilføjes Kapital (Kapital): 1.707.000,00 (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2022-03-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2022-03-29 tilføjes Vedtægter: 2022-03-29 (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2021-06-17 tilføjes Bestyrelse: Jesper Søndergård Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-17 fjernes Bestyrelse: Poul-Verner Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-06-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-08 tilføjes Kapital (Kapital): 1.662.000,00 (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2020-07-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2020-07-08 tilføjes Vedtægter: 2020-07-08 (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2019-04-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-20 tilføjes Bestyrelse: Anja Wichmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-20 fjernes Bestyrelse: Bente Dam-Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2018-03-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-22 tilføjes Bestyrelse: Bente Dam-Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2017-03-22 fjernes Bestyrelse: Yvonne Kehlet Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-04-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2016-03-16 tilføjes Bestyrelse: Klaus Bech Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2016-03-16 fjernes Bestyrelse: Signe Bundgård Lund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-03-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-04-03 tilføjes Legale ejere: DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2014-03-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve fast ejendom i Årre by med henblik på fortsat drift af kro samt anden hertil naturlig knyttet virksomhed. Formålet er endvidere at sikre et lokalt samlingsted for vore borgere og foreninger i byen, bl.a. til møder, forlkelig fester og sammenkomster, samt forskellige kulturelle aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-12 tilføjes Kapital (Kapital): 1.466.000,00 (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2014-03-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af 4 medlemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-12 tilføjes Vedtægter: 2014-03-12 (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2013-03-20 tilføjes Bestyrelse: Ole Buhl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-20 fjernes Bestyrelse: Johannes Søndergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-20 tilføjes Kapital (Kapital): 1.463.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tranbjergvej 3, 6818 Årre (offentliggjort 2012-10-19)
Den 2012-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Bryndumsager 10, 6818 Årre (offentliggjort 2012-01-31)
Den 2012-05-10 tilføjes Direktion: Peder Nikolaj Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-10 fjernes Direktion: Henning Larsen Ottosen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-30 tilføjes Bestyrelse: Signe Bundgård Lund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-30 fjernes Bestyrelse: Jørn Steen Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.279.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bryndumsager 10, 6818 Årre (offentliggjort 2012-01-31)
Den 2012-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Toften 19, 6818 Årre (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2012-01-17 tilføjes Direktion: Henning Larsen Ottosen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-01-17 fjernes Direktion: Jørn Steen Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-04-11 tilføjes Bestyrelse: Lena Præstmark Lauridsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-04-11 fjernes Bestyrelse: Inga Line Møller (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-04-11 tilføjes Kapital (Kapital): 1.188.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-05 tilføjes Kapital (Kapital): 1.114.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2003-12-02)
Den 2007-08-27 tilføjes Bestyrelse: Kurt Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-08-27 fjernes Bestyrelse: Anne Marie Koefoed (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-08-27 tilføjes Kapital (Kapital): 1.023.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toften 19, 6818 Årre (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Toften 19, 6818 Årre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2003-12-02)
Den 2003-10-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toften 19, 6818 Årre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-29 tilføjes Bestyrelse: Anne Marie Koefoed (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-10-29 tilføjes Direktion: Jørn Steen Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-10-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-29 tilføjes Kapital (Kapital): 830.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-29 tilføjes Navne: ÅRRE INVEST A/S (offentliggjort 2003-10-29)
Den 2003-10-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2003-10-29 tilføjes Revisor: REVISIONSCENTRET 5R ESBJERG ApS (offentliggjort 2023-04-23)
Den 2003-10-29 tilføjes Stiftere: Poul-Verner Christensen, Peder Jepsen, Jørn Steen Pedersen, Johannes Søndergaard, Inga Line Møller, Henning Larsen Ottosen, Anne Marie Koefoed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2003-10-29)
Den 2003-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)