Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2009-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Tigervej 12, 1., 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-19 fjernes Direktion: Per Aage Lund-Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-10-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-19 fjernes Hovedbranche: Udgivelse af bøger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-19 fjernes Navne: ATMOSPHERE GLOBEMAKERS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-19 fjernes Revisor: DATOSELSKABET AF 14. OKTOBER 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-19 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udgivelse af bøger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udgivelse af bøger, brochurer mv. uden eget trykkeri (offentliggjort 2004-11-26)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tigervej 12, 1., 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønlandsvej 17, 4681 Herfølge (offentliggjort 2004-01-15)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-07-27 tilføjes Revisor: DATOSELSKABET AF 14. OKTOBER 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-27 fjernes Revisor: Groth-Rydder A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønlandsvej 17, 4681 Herfølge (offentliggjort 2004-01-15)
Den 2003-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-09 tilføjes Navne: ATMOSPHERE GLOBEMAKERS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-08 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 2854 (offentliggjort 2003-10-28)
Den 2003-12-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-09 tilføjes Vedtægter: 2003-12-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-11 tilføjes Direktion: Per Aage Lund-Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-11 fjernes Direktion: Kim Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-11 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-11 tilføjes Revisor: Groth-Rydder A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-11 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-23 tilføjes Direktion: Kim Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-10-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-23 tilføjes Hovedbranche: Udgivelse af bøger, brochurer mv. uden eget trykkeri (offentliggjort 2004-11-26)
Den 2003-10-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-23 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 2854 (offentliggjort 2003-10-28)
Den 2003-10-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-23 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-23 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)