Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Kontaktoplysninger | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2003-10-10 sletter virksomheden Ejerskaber: TOP-TEK MASKINFABRIK A/S. (offentliggjort 2016-09-09)
Den 2016-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TOP-TEK MASKINFABRIK A/S. (offentliggjort 2016-09-09)
Den 2017-12-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Viper-Flex ApS. (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2018-02-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Viper-Flex ApS. (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-04-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Viper-Flex ApS. (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2019-04-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-13 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-11-13 fjernes Revisor: Reviwest, Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-04 tilføjes Revisor: Reviwest, Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-01-04 fjernes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2017-05-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-01 tilføjes Kontaktoplysninger: ftp@ftprevisor.dk (offentliggjort 2014-05-22)
Den 2012-03-14 tilføjes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2012-03-14 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jerismosevej 50, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-10 tilføjes Direktion: René Knutzen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-10 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 tilføjes Legale ejere: René Knutzen (offentliggjort 2017-12-02)
Den 2003-10-10 tilføjes Navne: R. KNUTZEN HOLDING ApS (offentliggjort 2003-11-10)
Den 2003-10-10 tilføjes Reelle ejere: René Knutzen (offentliggjort 2017-12-02)
Den 2003-10-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2003-10-10 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 tilføjes Vedtægter: 2003-10-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-11-10)
Den 2003-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)