Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Direktion | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Boulevard 86, 4600 Køge (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Gærdet 5, 4600 Køge (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2023-06-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-05-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-11 tilføjes Legale ejere: Ruth Falkenberg Birch (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-11 tilføjes Reelle ejere: Ruth Falkenberg Birch (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-11 fjernes Reelle ejere: Frank Alfred Birch (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-10-07 fjernes Direktion: Frank Alfred Birch (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-15 fjernes Legale ejere: Frank Alfred Birch (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2018-05-28 tilføjes Direktion: Ruth Falkenberg Birch (direktør) (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2017-04-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2017-04-24 tilføjes Vedtægter: 2017-04-24 (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2017-04-24 fjernes Revisor: SELSKABET AF 16.08.2021 A/S (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2017-04-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-08-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gærdet 5, 4600 Køge (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2010-08-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Ahornvej 9, 4632 Bjæverskov (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-16 tilføjes Revisor: SELSKABET AF 16.08.2021 A/S (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2007-11-16 fjernes Revisor: G L B STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og industri, leasing, finansiering, investering, herunder at eje aktier eller anparter i andre virksomheder eller eje ejendomme samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-26 tilføjes Vedtægter: 2007-09-26 (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2007-04-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2007-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ahornvej 9, 4632 Bjæverskov (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ahornvej 9, 4632 Bjæverskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ahornvej 9, 4632 Bjæverskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-30 tilføjes Direktion: Frank Alfred Birch (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Legale ejere: Frank Alfred Birch (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2003-09-30 tilføjes Navne: F. BIRCH HOLDING KØGE ApS (offentliggjort 2003-11-25)
Den 2003-09-30 tilføjes Reelle ejere: Frank Alfred Birch (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2003-09-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2003-09-30 tilføjes Revisor: G L B STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Stiftere: Frank Alfred Birch (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-11-25)
Den 2003-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)