Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Formål | ||||
Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapitalvaluta | Revisor | Hovedbranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blåvandvej 28, 6857 Blåvand (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Blåvandvej 28, 6857 Blåvand (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2003-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: BLÅVAND BRUGSKUNST A/S. (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2011-06-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET BLÅVANDVEJ 28 A/S. (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2023-04-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blåvandvej 28, 6857 Blåvand (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2022-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Blåvandvej 28, 6857 Blåvand (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-04-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blåvandvej 28, 6857 Blåvand (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Blåvandvej 28, 6857 Blåvand (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blåvandvej 28, 6857 Blåvand (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Blåvandvej 28, 6857 Blåvand (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-04-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-10-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve og besidde formuegenstande samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2011-10-31 tilføjes Legale ejere: Kenneth Wiik Oehlenschlæger, Helle Øehlenschlæger, Berna Larsen (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2011-10-31 tilføjes Reelle ejere: Berna Larsen (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2011-10-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-31 tilføjes Vedtægter: 2011-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-10 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-10 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blåvandvej 28, 6857 Blåvand (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Blåvandvej 28, 6857 Blåvand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blåvandvej 28, 6857 Blåvand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-01 tilføjes Direktion: Berna Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-01 tilføjes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 19/8 1995 (offentliggjort 2003-10-28)
Den 2003-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2003-10-01 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-10-28)
Den 2003-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)