Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2003-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerhåbsvej 83, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-27 fjernes Bestyrelse: Lars Andersson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 fjernes Direktion: Claus Skals Søgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-10-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-27 fjernes Kontaktoplysninger: info@luminex.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-24 tilføjes Kontaktoplysninger: info@luminex.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-27 fjernes Navne: LUMINEX HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 fjernes Stiftere: Lars Andersson, Claus Skals Søgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerhåbsvej 83, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-10 tilføjes Bestyrelse: Lars Andersson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 tilføjes Direktion: Claus Skals Søgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved investering i og besiddelse af aktier og øvrige værdipapirer samt i fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-10-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-10 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 tilføjes Navne: LUMINEX HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 tilføjes Stiftere: Lars Andersson, Claus Skals Søgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 tilføjes Vedtægter: 2003-10-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)