Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-10-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborgvej 14, 2900 Hellerup (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-10-03 fjernes Direktion: Nicole D Allen (direktør) (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-10-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-10-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-10-10 (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-10-03 fjernes Hovedbranche: Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-10-03 fjernes Legale ejere: Pondera Holdings LLC (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-10-03 fjernes Navne: ØSTERBRO SERVICES ApS (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-10-03 fjernes ObligatoriskEmail: info@lexcodk.com (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-10-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-10-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-10-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-10-03 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-10-03 fjernes Stiftere: Intertrust CN (Denmark) A/S (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-10-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-07-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborgvej 14, 2900 Hellerup (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2015-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-03-25 tilføjes Direktion: Nicole D Allen (direktør) (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2015-03-25 fjernes Direktion: Martin John Mayhew (direktion) (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2015-03-25 tilføjes ObligatoriskEmail: info@lexcodk.com (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2015-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Kalkbrænderiløbskaj 6, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-01-08)
Den 2012-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalkbrænderiløbskaj 6, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-01-08)
Den 2012-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2011-01-27)
Den 2012-02-06 tilføjes Legale ejere: Pondera Holdings LLC (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2011-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2011-01-27)
Den 2011-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 3, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2009-03-19)
Den 2009-07-16 tilføjes Hovedbranche: Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2009-07-15 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2009-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 3, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2009-03-19)
Den 2009-03-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 3, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-02-25 tilføjes Direktion: Martin John Mayhew (direktion) (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2009-02-25 fjernes Direktion: Søren Søgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-25 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2008-06-02 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2004-04-06)
Den 2007-05-22 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-22 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er Selskabets formål er at besidde flyvemaskiner samt varetage driften af sådanne samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet dermed. (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2005-12-29 tilføjes Navne: ØSTERBRO SERVICES ApS (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2005-12-28 fjernes Navne: COMPRENDIUM INVESTMENT (DENMARK) ApS (offentliggjort 2003-10-10)
Den 2005-12-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2005-12-29 tilføjes Vedtægter: 2005-12-29 (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2005-10-26 tilføjes Kapital (Kapital): 25.000,00 (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2005-10-26 tilføjes Kapitalvaluta: EUR (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2003-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 20.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: EUR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 3, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-10 tilføjes Direktion: Søren Søgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2003-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-10-10 (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2003-10-10 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2004-04-06)
Den 2003-10-10 tilføjes Kapital (Kapital): 16.800,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 tilføjes Kapitalvaluta: EUR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 tilføjes Navne: COMPRENDIUM INVESTMENT (DENMARK) ApS (offentliggjort 2003-10-10)
Den 2003-10-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2003-10-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2003-10-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2003-10-10 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 tilføjes Stiftere: Intertrust CN (Denmark) A/S (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2003-10-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2003-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-10-03)