Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Vedtægter | Bibranche | ||||
Ejerskaber | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Navne | ||||
Revisor | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-10 tilføjes Formål: Formueforvaltning (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-10 tilføjes Vedtægter: 2024-01-10 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-01 tilføjes Bibranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2024-01-01 fjernes Bibranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2024-01-01 fjernes Bibranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2024-01-01 fjernes Bibranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2003-10-08 sletter virksomheden Ejerskaber: SMG NORDEN A/S. (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: SMG NORDEN A/S. (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-02 sletter virksomheden Ejerskaber: SMG NORDEN A/S. (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2020-11-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Design Carport ApS. (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2022-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SMG NORDEN A/S. (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2023-12-31 fjernes Bibranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-11-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-28 fjernes Hovedbranche: Arbejdsformidlingskontorer (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jordbærmarken 89, 7400 Herning (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Stålværksvej 7, 6800 Varde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-03-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stålværksvej 7, 6800 Varde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Nøddelunden 48, 6800 Varde (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er konsulentvirksomhed, handel, investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2019-11-27 tilføjes Bibranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2019-11-27 tilføjes Bibranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2019-11-27 tilføjes Bibranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2019-11-27 tilføjes Hovedbranche: Arbejdsformidlingskontorer (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2019-11-26 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-11-27 tilføjes Navne: NORDBY Consult ApS (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-11-26 fjernes Navne: NORDBY HOLDING ApS (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-11-27 tilføjes Vedtægter: 2019-11-27 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2019-09-23 tilføjes Revisor: Din Revisor Varde ApS registreret revisionsselskab (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-09-23 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-12 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2013-12-12 fjernes Revisor: PRV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-24 tilføjes Revisor: PRV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-24 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-10-20)
Den 2003-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nøddelunden 48, 6800 Varde (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2003-10-08 tilføjes Direktion: Kenneth Nordby Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-10-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og administrere aktier i SMG Norden A/S og anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2003-10-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-10-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-10-20)
Den 2003-10-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-08 tilføjes Legale ejere: Kenneth Nordby Madsen (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2003-10-08 tilføjes Navne: NORDBY HOLDING ApS (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2003-10-08 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Nordby Madsen (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2003-10-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2003-10-08 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-08 tilføjes Stiftere: Kenneth Nordby Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-08 tilføjes Vedtægter: 2003-10-08 (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2003-10-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-10-08)
Den 2003-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)