Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2003-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: PEDER OG SIMO HOLDING ApS. (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2017-05-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ALTEK TRADING ApS. (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2019-12-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2017-12-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2017-12-18 tilføjes Vedtægter: 2017-12-18 (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2017-12-18 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2017-12-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-10-22)
Den 2007-09-25 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-25 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-10-22)
Den 2003-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nattergalevej 21, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2014-05-27)
Den 2003-10-01 tilføjes Direktion: Søren-Peder Frandsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte at eje kapitalbesiddelser i andre virksomheder samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-01 tilføjes Legale ejere: Søren-Peder Frandsen (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2003-10-01 tilføjes Navne: PEDER FRANDSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2003-10-08)
Den 2003-10-01 tilføjes Reelle ejere: Søren-Peder Frandsen (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2003-10-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2003-10-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-01 tilføjes Stiftere: Søren-Peder Frandsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-01 tilføjes Vedtægter: 2003-10-01 (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2003-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-10-08)
Den 2003-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)