Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Bo Christoffersen | 04.08.2008 | 26.04.2023 | direktør |
Lars Bo Christoffersen | 29.03.2006 | 04.08.2008 | adm. dir |
Jens Aage Skousen | 07.10.2003 | 04.08.2008 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
John Helmsøe-Zinck | 30.09.2022 | 26.04.2023 | formand |
Jesper Skov Jørgensen | 16.03.2022 | 26.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
David la Cour Kjærum | 16.03.2022 | 26.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Benjamin Kramarz | 16.03.2022 | 30.09.2022 | formand |
Morten Dichmann-Damgaard | 06.03.2020 | 16.03.2022 | formand |
Lars Jønsson Romsøe | 27.02.2018 | 16.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Morten Dichmann-Damgaard | 16.03.2015 | 05.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Søren Carstensen Dolberg | 24.11.2011 | 06.03.2020 | formand |
Jens Aage Skousen | 24.11.2011 | 16.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Lars Bo Christoffersen | 08.12.2003 | 16.03.2022 | bestyrelsesmedlem |