Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Binavne | Formål | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Bibranche | ||||
Hovedbranche | Navne | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Årsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2003-11-13 sletter virksomheden Ejerskaber: JO Plast A/S. (offentliggjort 2017-02-07)
Den 2024-04-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-18 tilføjes Binavne: Wollebi Invest ApS, Wollebi Holding ApS (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed med jordarbejde, herunder udgravning, at udøve investeringsvirksomhed samt efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2020-02-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2020-02-18 tilføjes Vedtægter: 2020-02-18 (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2020-02-17 tilføjes Vedtægter: 2020-02-17 (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2020-02-18 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2020-02-17 tilføjes Bibranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2020-02-17 fjernes Bibranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2020-02-17 tilføjes Hovedbranche: Forberedende byggepladsarbejder (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2020-02-16 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre møbler (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2020-02-17 tilføjes Navne: Wollebi Entreprise ApS (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-16 fjernes Navne: WOLLEBI HOLDING ApS (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ajstrup Strandvej 120, 8340 Malling (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2019-07-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Holme Parkvej 179, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2019-07-26 tilføjes Kontaktoplysninger: jo@juulaps.dk (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holme Parkvej 179, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2019-07-26)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Holme Parkvej 179, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-24 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2018-05-24 fjernes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2017-05-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holme Parkvej 179, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2017-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Gjellerupvej 84, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2017-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre møbler (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2016-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2016-12-30 tilføjes Navne: WOLLEBI HOLDING ApS (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2016-12-29 fjernes Navne: J.O. PLAST HOLDING ApS (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2016-12-30 tilføjes Vedtægter: 2016-12-30 (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2016-04-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-08-01 tilføjes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2012-08-01 fjernes Revisor: Jørn Laage Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-11-04)
Den 2005-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gjellerupvej 84, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2005-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Peter Eriksens Vej 5, 8340 Malling (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-25 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-11-04)
Den 2003-09-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-24 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peter Eriksens Vej 5, 8340 Malling (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-24 tilføjes Direktion: Jens Ole Juul (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-09-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2003-09-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-09-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-24 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-24 tilføjes Legale ejere: Jens Ole Juul (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2003-09-24 tilføjes Navne: J.O. PLAST HOLDING ApS (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2003-09-24 tilføjes Reelle ejere: Jens Ole Juul (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2003-09-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2003-09-24 tilføjes Revisor: Jørn Laage Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-24 tilføjes Stiftere: Jens Ole Juul (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-24 tilføjes Vedtægter: 2003-09-24 (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2003-09-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-10-22)
Den 2003-09-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)