Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Allan Hede(virk.: 16) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 12,50 % | 12,50 % | 12,50 % | 12,50 % |
Henrik Knarberg Nielsen(virk.: 2) Formand, Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mike Hede(virk.: 15) Dir., Reelle ejere | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % |
Pct. | 15,15 % | 15,15 % | 15,15 % | 15,15 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Mads Østergaard(virk.: 6) | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % |
Pct. | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Allan Hede | 01.01.2007 | Aabenraavej 43, 8600 Silkeborg |
Mike Hede | 17.04.2016 | Flensborggade 24, 1669 København V |
Henrik Knarberg Nielsen | 01.12.2017 | Enghave Plads 6, 1670 København V |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Mads Østergaard | 01.01.2007 | Nordlundsvej 35, 2650 Hvidovre |
Aktive virksomheder: (5) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
AM HEDE HOLDING ApS | 30552075 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
PUB NORDKAP V/ALLAN HEDE | 12402988 | Aktiv | Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (563000) |
RESTAURATIONSSELSKABET ENGHAVEPLADS 6 ApS | 27376703 | NORMAL | Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (563000) |
SEA SIDE ApS | 32768261 | NORMAL | Restauranter (561010) |
Sushi Enghaveplads ApS | 42811181 | NORMAL | Restauranter (561010) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.01.2007 | 0,00 (km) | Aabenraavej 43, 8600 Silkeborg | Aabenraavej 43, 8600 Silkeborg |
RESTAURATIONSSELSKABET ENGHAVEPLADS 6 ApS. |
Sidst opdateret den 12.03.2015 og angivet som gældende fra 01.10.2003 (7667 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
RESTAURATIONSSELSKABET CARSTENSEN ApS | 82560718 |
Restaurationsselskabet Carstensen Holding ApS | 40113770 |
Restaurationsselskabet DGM ApS | 37407291 |
Restaurationsselskabet DLA ApS | 43320815 |
RESTAURATIONSSELSKABET ENGHAVEPLADS 6 ApS | 27376703 |
RESTAURATIONSSELSKABET GRÅBRØDRE TORV 21 ApS | 30200683 |
RESTAURATIONSSELSKABET HADI ApS | 28707746 |
Restaurations selskabet Jesper Würtz | 41272279 |
Restaurationsselskabet Klase ApS | 44098555 |
RESTAURATIONSSELSKABET LUDWIGSEN ApS | 13870292 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Allan Hede(virk.: 16) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
Henrik Knarberg Nielsen(virk.: 2) Formand, Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mike Hede(virk.: 15) Dir., Reelle ejere | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 |
Pct. | 30 % | 0 % | 0 % | 15 % | 36 % | 18 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Mads Østergaard(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Pct. | 17 % | 0 % | 0 % | 17 % | 50 % | 17 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Allan Hede(virk.: 16) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 6 | 9 | 3 | 11 |
Henrik Knarberg Nielsen(virk.: 2) Formand, Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 0 | 1 | 1 |
Mike Hede(virk.: 15) Dir., Reelle ejere | 5 | 11 | 3 | 15 |
Sum | 13 | 20 | 7 | 27 |
Pct. | 19 % | 30 % | 10 % | 40 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Mads Østergaard(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 1 | 1 | 5 |
Pct. | 46 % | 8 % | 8 % | 38 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |