Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
Henrik Garlik Jensen | 03.10.2003 | 29.05.2017 | |
Henrik Garlik Jensen | 03.10.2003 | 20.10.2003 | |
Niels Christian Nørnberg Strauss | 03.10.2003 | 29.05.2017 | |
Ove Bonde Mikkelsen | 03.10.2003 | 29.05.2017 | |
Ruben Schmidt Andersen | 03.10.2003 | 29.05.2017 |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
ØSTJYLLANDS EJENDOMSSELSKAB ApS (CVR 30283155) | 26.05.2015 | 29.05.2017 | 100,00% | 100,00 % |