Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-03-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 532, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-24 fjernes Bestyrelse: Gitte Neergård Delcourt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-24 fjernes Direktion: Poul Neergaard Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-09-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-24 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-24 fjernes Navne: P. NEERGÅRD LARSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-24 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-24 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-24 fjernes Revisor: Egon Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-24 fjernes Stiftere: Poul Neergaard Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-03 tilføjes Bestyrelse: Poul Neergaard Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-03 fjernes Bestyrelse: Jørn Neergaard Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-03 tilføjes Bestyrelse: Jørn Neergaard Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier, anparter og andre finansieringsinstrumenter samt at drive virksomhed indenfor investering, udlejning af fast ejendom, levering af serviceydelser og handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren, af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-03 tilføjes Vedtægter: 2004-06-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 532, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-29 tilføjes Direktion: Poul Neergaard Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-09-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-29 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-29 tilføjes Navne: P. NEERGÅRD LARSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-29 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-29 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-29 tilføjes Revisor: Egon Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-29 tilføjes Stiftere: Poul Neergaard Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)