Formål |
---|
Selskabets formål er at udøve virksomhed med rådgivning og konsulentydelser, herunder vedrørende generel ledelse, struktur og organisationsforhold, distribution og logistik, opkøb, salg og fusioner, eller anden hertil knyttet virksomhed efter direktionens skøn, samt udøve virksomhed i form kapitalindskud i virksomheder og besiddelse af aktier og anparter, samt køb, salg og udleje af ejendomme. |
Sidst opdateret den 21.03.2022 og angivet som gældende fra 21.03.2022 (930 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Selskabets formål er at udøve virksomhed med rådgivning og konsulentydelser, herunder vedrørende generel ledelse, struktur og organisationsforhold, distribution og logistik, opkøb, salg og fusioner, eller anden hertil knyttet virksomhed efter direktionens skøn, samt udøve virksomhed i form kapitalindskud i virksomheder og besiddelse af aktier og anparter, samt køb, salg og udleje af ejendomme | 21.03.2022 | |
Selskabets formål er at udøve virksomhed med rådgivning og konsulentydelser, herunder vedrørende generel ledelse, struktur og organisationsforhold, distribution og logistik, opkøb, salg og fusioner, eller anden hertil knyttet virksomhed efter direktionens skøn, samt udøve virksomhed i form kapitalindskud i virksomheder og besiddelse af aktier og anparter | 25.10.2007 | 20.03.2022 |
Virksomhedsstatus |
---|
NORMAL. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 24.09.2003 (7683 dage). |
Branche |
---|
Udlejning af erhvervsejendomme (682040). |
Sidst opdateret den 07.04.2022 og angivet som gældende fra 18.03.2022 (933 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Udlejning af erhvervsejendomme (682040) | 18.03.2022 | |
Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) | 19.11.2020 | 17.03.2022 |
Uoplyst (999999) | 01.01.2008 | 18.11.2020 |
Uoplyst (980000) | 24.09.2003 | 31.12.2007 |
Revisionfravalgt |
---|
false. |
Sidst opdateret den 11.03.2015 og angivet som gældende fra 24.09.2003 (7683 dage). |
Revisor |
---|
ALBJERG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 14.08.2013 (4071 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
ALBJERG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB | 14.08.2013 | |
PETOMI ApS | 03.03.2011 | 14.08.2013 |
Green IV ApS | 31.07.2008 | 03.03.2011 |
BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB | 01.09.2006 | 31.07.2008 |
ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB | 24.09.2003 | 01.09.2006 |
Virksomhedsform |
---|
80. |
Sidst opdateret den 03.10.2003 og angivet som gældende fra 24.09.2003 (7683 dage). |
Navne |
---|
MP MANAGEMENT ApS. |
Sidst opdateret den 03.10.2003 og angivet som gældende fra 24.09.2003 (7683 dage). |
Tegningsregel |
---|
Selskabet tegnes af en direktør. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 25.10.2007 (6191 dage). |
Fortolkning (1 tegningsmulighed) |
---|
1 direktør |