Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ghita Vinter Øvlesen | 25.08.2003 | 27.08.2020 | direktion |
Winnie Forsberg Andersen | 25.08.2003 | 23.11.2004 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jeppe Øvli Øvlesen | 31.05.2009 | 15.04.2020 | formand |
Hans Peder Wagner | 01.04.2008 | 15.04.2020 | bestyrelse |
Ulrik Johannes Tandrup | 01.04.2008 | 31.05.2009 | bestyrelse |
Ghita Vinter Øvlesen | 01.02.2005 | 15.04.2020 | bestyrelse |
Annette Tandrup | 01.02.2005 | 01.04.2008 | bestyrelse |
Jeppe Øvli Øvlesen | 25.08.2003 | 01.04.2008 | bestyrelse |
Søren Deigaard Andersen | 25.08.2003 | 01.02.2005 | formand |