Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2005-09-07 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-07 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Søparken 149, 5260 Odense S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-07 fjernes Direktion: Poul Henning Kristensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-09-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-07 fjernes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-07 fjernes Navne: MIDTFYNS MALERFIRMA ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-07 fjernes Revisor: REVISIONSKONTORET V/REG REV POUL JENSEN HD (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-07 fjernes Stiftere: Ken Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-04-04 tilføjes Direktion: Poul Henning Kristensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-04 fjernes Direktion: Ken Kristensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søparken 149, 5260 Odense S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 79, 5863 Ferritslev Fyn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med malerforretning, køb og salg af fast ejendom, handel, industri og al dermed beslægtet og afledet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-19 tilføjes Vedtægter: 2003-11-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-15 tilføjes Direktion: Ken Kristensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-15 fjernes Direktion: Poul Henning Kristensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørbækvej 79, 5863 Ferritslev Fyn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-29 tilføjes Direktion: Poul Henning Kristensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-09-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-29 tilføjes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-29 tilføjes Navne: MIDTFYNS MALERFIRMA ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-29 tilføjes Revisor: REVISIONSKONTORET V/REG REV POUL JENSEN HD (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-29 tilføjes Stiftere: Ken Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)