Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 140, 1620 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-21 fjernes Direktion: Peter Brinkholt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-21 fjernes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-21 fjernes Navne: BRINKHOLT AF 2004 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-21 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: VVS-installatører og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2004-01-12)
Den 2006-05-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive entreprisevirksomhed, herunder VVS- og håndværksvirksomhed, samt at udføre regnskabsmæssig assistance, herunder bogføring, samt i øvrigt at udøve anden virksomhed, der er naturligt forbundet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-23 tilføjes Vedtægter: 2006-05-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-23 fjernes Revisor: Ørestad Administration (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-05-01 tilføjes Direktion: Peter Brinkholt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-01 fjernes Direktion: Susanne Aastrup Brinkholt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-01 tilføjes Hovedbranche: VVS-installatører og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2004-01-12)
Den 2003-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 140, 1620 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-18 tilføjes Bestyrelse: Susanne Aastrup Brinkholt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-18 fjernes Bestyrelse: Susanne Aastrup Brinkholt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-18 tilføjes Direktion: Susanne Aastrup Brinkholt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-18 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-18 tilføjes Navne: BRINKHOLT AF 2004 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-17 fjernes Navne: SCSK 6333 ApS (offentliggjort 2003-10-01)
Den 2003-11-18 tilføjes Revisor: Ørestad Administration (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-18 fjernes Revisor: Henrik Ulvsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-01 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-01 tilføjes Navne: SCSK 6333 ApS (offentliggjort 2003-10-01)
Den 2003-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-01 tilføjes Revisor: Henrik Ulvsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-01 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)