Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Navne | Hovedbranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2009-03-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BUCCANEER TRADING ApS. (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2018-10-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DDT - Fishfarming Design ApS. (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-10-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Sønderbro Ejendomme IVS. (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2019-05-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderbrogade 99, st., 8700 Horsens (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderbrogade 99, st., 8700 Horsens (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-06-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-12 fjernes Revisor: Leth & Kaack ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og besidde aktier, erhverve ejendomme til videreudlejning, investering i værdipapirer, og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Vedtægter: 2014-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-13 tilføjes Revisor: Leth & Kaack ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderbrogade 99, st., 8700 Horsens (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2009-03-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 21-23, 8700 Horsens (offentliggjort 2003-10-01)
Den 2009-03-28 tilføjes Navne: SØNDERBRO INVEST ApS (offentliggjort 2009-03-30)
Den 2009-03-27 fjernes Navne: VESTERPORT NÆRHANDEL ApS (offentliggjort 2003-10-01)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Døgnkiosker (offentliggjort 2003-10-08)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-27 fjernes Revisor: IGM REVISION V/IBEN GREEN MADSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-19 tilføjes Revisor: IGM REVISION V/IBEN GREEN MADSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-19 fjernes Revisor: Kent Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-10-13 tilføjes Hovedbranche: Døgnkiosker (offentliggjort 2003-10-08)
Den 2003-10-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 21-23, 8700 Horsens (offentliggjort 2003-10-01)
Den 2003-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderbrogade 99, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderbrogade 99, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-30 tilføjes Direktion: Arvid Stene Langgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 fjernes Direktion: Frej Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-01 tilføjes Direktion: Frej Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Navne: VESTERPORT NÆRHANDEL ApS (offentliggjort 2003-10-01)
Den 2003-09-29 fjernes Navne: ALLCOMMERCE ApS (offentliggjort 2003-09-29)
Den 2003-09-01 tilføjes Navne: ALLCOMMERCE ApS (offentliggjort 2003-09-29)
Den 2003-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-01 tilføjes Legale ejere: Arvid Stene Langgaard (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2003-09-01 tilføjes Reelle ejere: Arvid Stene Langgaard (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2003-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-01 tilføjes Revisor: Kent Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-01 tilføjes Stiftere: ECCO CONSULT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-09-29)
Den 2003-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)