Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Lindeschouw Rasmussen | 23.09.2003 | 27.05.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Aarrup Lindeschouw | 30.08.2010 | 27.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Anders Peder Colstrup | 28.05.2009 | 27.08.2010 | bestyrelsesmedlem |
Birte Katrine Jacobsen | 20.04.2004 | 28.05.2009 | bestyrelsesmedlem |
Torben Lindeschouw Rasmussen | 23.09.2003 | 27.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Birgitte Hüche Aarrup | 23.09.2003 | 27.05.2022 | formand |
Per Brøker Kristensen | 23.09.2003 | 28.05.2009 | bestyrelsesmedlem |