Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Binavne | Virksomhedsstatus | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-08-20 fjernes Binavne: SVEND AAGE SØRENSEN FARVER A/S, SAA FARVER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Peder Skrams Vej 7, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-19 fjernes Bestyrelse: Christian Løche Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-19 fjernes Direktion: Søren Iversen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-09-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-19 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med lak, maling, tapet, gulvbelægning mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-19 fjernes Kontaktoplysninger: saa@saafarver.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-19 fjernes Navne: IVERSEN INDUSTRILAKKER, ODENSE A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-19 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-19 fjernes Stiftere: SØREN IVERSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-19 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med lak, maling, tapet, gulvbelægning mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med lak, maling, tapet, malerpensler mv. (offentliggjort 2003-10-03)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-19 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-19 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-09 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-09 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive engroshandel indenfor auto- og industrilakker, bygningsmaling og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-13 tilføjes Navne: IVERSEN INDUSTRILAKKER, ODENSE A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-12 fjernes Navne: SVEND AAGE SØRENSEN FARVER A/S (offentliggjort 2003-10-09)
Den 2005-12-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-13 tilføjes Vedtægter: 2005-12-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-10-20 tilføjes Kontaktoplysninger: saa@saafarver.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-09 tilføjes Navne: SVEND AAGE SØRENSEN FARVER A/S (offentliggjort 2003-10-09)
Den 2003-10-08 fjernes Navne: SØREN IVERSEN FARVER A/S (offentliggjort 2003-09-29)
Den 2003-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peder Skrams Vej 7, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-26 tilføjes Bestyrelse: Christian Løche Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-26 tilføjes Binavne: SVEND AAGE SØRENSEN FARVER A/S, SAA FARVER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-26 tilføjes Direktion: Søren Iversen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-09-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-26 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med lak, maling, tapet, malerpensler mv. (offentliggjort 2003-10-03)
Den 2003-09-26 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-26 tilføjes Navne: SØREN IVERSEN FARVER A/S (offentliggjort 2003-09-29)
Den 2003-09-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-26 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-26 tilføjes Stiftere: SØREN IVERSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-26 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)