Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
E73 Holding ApS (CVR 40541985) | NORMAL | 10.05.2019 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Erik Magnus Brockdorff Schmidt | 03.05.2019 | 09.05.2019 | 100,00% | 100,00 % |
Aleksandr Belko | 01.01.2018 | 03.05.2019 | 100,00% | 100,00 % |
BelkoGroup-Holding ApS (CVR 38418149) | 01.01.2018 | 03.05.2019 | 100,00% | 100,00 % |
FH HELLERUP ApS (CVR 26581753) | 25.09.2003 | 01.01.2018 | 100,00% | 100,00 % |