Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-01-02 fjernes Binavne: MAN.CO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 52, 1100 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-13 fjernes Bestyrelse: Lars Liebst Poulsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-13 fjernes Direktion: Claus Peter Adam Zäll (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-09-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-13 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-13 fjernes Navne: ILLUM ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-13 fjernes Regnskabs år: --02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-13 fjernes Regnskabs år: --03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-13 fjernes Stiftere: ILLUM A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er administration og service af Illum-ejendommen samt anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, af formanden og/eller næstformanden sammen med den administrerende direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-03 tilføjes Vedtægter: 2007-09-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-04-11 tilføjes Bestyrelse: Donald McCarthy (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-11 fjernes Bestyrelse: Claus Abildstrøm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-03-20 fjernes Bestyrelse: Jonny Thorsted Jonasson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-08-14 tilføjes Bestyrelse: Birgir Thor Bieltvedt (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-14 tilføjes Direktion: Claus Peter Adam Zäll (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-14 fjernes Direktion: Birgir Thor Bieltvedt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Direktion: Birgir Thor Bieltvedt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 fjernes Direktion: Patricia Ann Burnett (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-31 tilføjes Bestyrelse: Jonny Thorsted Jonasson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-31 fjernes Bestyrelse: Skarphedinn Berg Steinarsson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-02-01 fjernes Bestyrelse: Gudmundur Thordarson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-08-03 tilføjes Bestyrelse: Birgir Thor Bieltvedt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-03 fjernes Bestyrelse: Russel Paul Jewell (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-03 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-03 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-13 tilføjes Bestyrelse: Steven Mark Glassman (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-13 fjernes Bestyrelse: David Scott Floyd (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-23 tilføjes Bestyrelse: Lars Liebst Poulsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-23 fjernes Bestyrelse: Tage Benjaminsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-30 tilføjes Bestyrelse: Russel Paul Jewell (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-01 tilføjes Direktion: Patricia Ann Burnett (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-01 fjernes Direktion: Russel Paul Jewell (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-01 fjernes Bestyrelse: Russel Paul Jewell (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-22 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-22 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-11-04 tilføjes Binavne: MAN.CO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-29 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-29 tilføjes Navne: ILLUM ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-28 fjernes Navne: ILLUM ADMINISTRATION A/S (offentliggjort 2003-10-20)
Den 2003-10-07 tilføjes Navne: ILLUM ADMINISTRATION A/S (offentliggjort 2003-10-20)
Den 2003-10-06 fjernes Navne: MAN.CO A/S (offentliggjort 2003-09-24)
Den 2003-10-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-28 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2003-09-24)
Den 2003-10-29 fjernes Binavne: MAN.CO A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 52, 1100 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammerensgade 1, 1267 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-07 tilføjes Bestyrelse: Russel Paul Jewell (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-07 fjernes Bestyrelse: Peter Vinther Bjerregaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-07 tilføjes Direktion: Russel Paul Jewell (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-07 fjernes Direktion: Carsten Kultoft Lorentsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammerensgade 1, 1267 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-24 tilføjes Bestyrelse: Peter Vinther Bjerregaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-24 tilføjes Binavne: MAN.CO A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-24 tilføjes Direktion: Carsten Kultoft Lorentsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-09-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-24 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-24 tilføjes Navne: MAN.CO A/S (offentliggjort 2003-09-24)
Den 2003-09-24 tilføjes Regnskabs år: --02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-24 tilføjes Regnskabs år: --03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-24 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-24 tilføjes Stiftere: ILLUM A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-24 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2003-09-24)
Den 2003-09-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)