Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-12-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Udbakken 37, 2750 Ballerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-23 fjernes Bibranche: Tagdækningsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-23 fjernes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-23 fjernes Navne: GULLACH TAG & VVS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-23 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet W.Bach Nørgaard FRR I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-23 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-31 fjernes Direktion: René Gullach (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Tagdækningsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: VVS-installatører og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2004-07-29)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Tagdækningsvirksomhed (offentliggjort 2004-07-29)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Udbakken 37, 2750 Ballerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-07 tilføjes Bibranche: Tagdækningsvirksomhed (offentliggjort 2004-07-29)
Den 2003-10-07 tilføjes Direktion: René Gullach (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-07 fjernes Direktion: Kim Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-07 tilføjes Hovedbranche: VVS-installatører og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2004-07-29)
Den 2003-10-06 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-07 tilføjes Navne: GULLACH TAG & VVS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-06 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 2757 (offentliggjort 2003-09-23)
Den 2003-10-07 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet W.Bach Nørgaard FRR I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-07 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-07 tilføjes Vedtægter: 2003-10-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-15 tilføjes Direktion: Kim Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 2757 (offentliggjort 2003-09-23)
Den 2003-09-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)