Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jesper Bjarke Andersen(virk.: 7) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 14,29 % | 14,29 % | 14,29 % |
Tobias Pyndt Steinmann(virk.: 6) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0 % | 7,69 % | 7,69 % | 7,69 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Peter Berg Jørgensen(virk.: 5) | 20,00 % | 20,00 % | 40,00 % | 40,00 % |
Thomas Otto-Ruthwen Leistiko(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Rasmus Krarup Egvad(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 12,50 % | 12,50 % | 25,00 % | 25,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Tobias Pyndt Steinmann | 01.08.2018 | Kærlodden 43, 2760 Måløv |
Jesper Bjarke Andersen |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Thomas Otto-Ruthwen Leistiko | ||
Rasmus Krarup Egvad | ||
Peter Berg Jørgensen |
Aktive virksomheder: (20) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
BEO ApS | 32766323 | NORMAL | Bogføring og revision: skatterådgivning (692000) |
BEO.IO ApS | 35225811 | NORMAL | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
BEOFILM ApS | 33582986 | NORMAL | Produktion af film og videofilm (591110) |
BEOFILM POST PRODUCTION ApS | 32774156 | NORMAL | Produktion af film og videofilm (591110) |
Beo Starling ApS | 37993336 | NORMAL | Produktion af film og videofilm (591110) |
FONDEN FILMMAGASINET EKKO | 34688443 | NORMAL | Udgivelse af ugeblade og magasiner (581410) |
Frau Film ApS | 38652273 | NORMAL | Produktion af film og videofilm (591110) |
Humint.dk | 42946036 | Aktiv | Kombinerede administrationsserviceydelser (821100) |
JesperBjarkeAndersen Holding ApS | 43831976 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
MASTERPLAN PICTURES ApS | 35386149 | NORMAL | Produktion af film og videofilm (591110) |
Paloma Productions ApS | 36934816 | NORMAL | Produktion af film og videofilm (591110) |
Sound Design by Peter Seeba | 39593793 | Aktiv | Produktion af film og videofilm (591110) |
Steinmann & Andersen Holding ApS | 27352537 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
TONEMESTRENE ApS | 29779635 | NORMAL | Produktion af film og videofilm (591110) |
TONEMESTRENE STUDIO ApS | 32449476 | NORMAL | Produktion af film og videofilm (591110) |
Tambo Film ApS | 39100150 | NORMAL | Produktion af film og videofilm (591110) |
WILDERSGADE FILMHUS ApS | 32449506 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Women in Live Music | 39146193 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
daller & co. ApS | 41439858 | NORMAL | Produktion af film og videofilm (591110) |
ioGates ApS | 38049291 | NORMAL | Aktiviteter, der udøves efter produktion af film, video- og tv-programmer (591200) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
29.09.2003 | 7,76 (km) | Kronprinsessegade 18, 1306 København K | Edelgave Alle 7, 2820 Gentofte |
31.08.2006 | 7,43 (km) | Edelgave Alle 7, 2820 Gentofte | Sølvgade 32, 1307 København K |
20.03.2007 | 0,00 (km) | Sølvgade 32, 1307 København K | Århusgade 120, 2100 København Ø |
18.04.2008 | 3,54 (km) | Århusgade 120, 2100 København Ø | Niels Ebbesens Vej 19, 1911 Frederiksberg C |
24.09.2009 | 3,55 (km) | Niels Ebbesens Vej 19, 1911 Frederiksberg C | Kronprinsessegade 18C, 1306 København K |
12.12.2012 | 0,64 (km) | Kronprinsessegade 18C, 1306 København K | Dronningens Tværgade 7, 1302 København K |
30.01.2014 | 0,43 (km) | Dronningens Tværgade 7, 1302 København K | Gothersgade 11, 1123 København K |
15.12.2014 | 5,20 (km) | Gothersgade 11, 1123 København K | Esromgade 15, 2200 København N |
29.09.2015 | 6,18 (km) | Esromgade 15, 2200 København N | Wildersgade 32, 1408 København K |
Steinmann & Andersen Holding ApS. |
Sidst opdateret den 23.06.2022 og angivet som gældende fra 22.06.2022 (833 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Steinlein Holding 2022 ApS | 43301624 |
Steinlein Holding ApS | 42864544 |
Steinlein Konsulentvirksomhed ApS | 20758082 |
Stein Management ApS | 39017563 |
Steinmann & Andersen Holding ApS | 27352537 |
Steinmann ApS | 28654901 |
STEINMANN GROUP ApS | 21212938 |
STEINMANN HOLDING ApS | 21212938 |
Steinmann Kontorservice | 29237735 |
Steinmeier Byg ApS | 37851698 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jesper Bjarke Andersen(virk.: 7) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Tobias Pyndt Steinmann(virk.: 6) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Pct. | 46 % | 0 % | 0 % | 8 % | 23 % | 23 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Berg Jørgensen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Thomas Otto-Ruthwen Leistiko(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rasmus Krarup Egvad(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Pct. | 38 % | 0 % | 0 % | 25 % | 13 % | 25 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jesper Bjarke Andersen(virk.: 7) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 5 | 1 | 8 |
Tobias Pyndt Steinmann(virk.: 6) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 3 | 2 | 6 |
Sum | 3 | 8 | 3 | 14 |
Pct. | 11 % | 29 % | 11 % | 50 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Peter Berg Jørgensen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 2 | 1 | 2 |
Thomas Otto-Ruthwen Leistiko(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 1 | 1 | 0 |
Rasmus Krarup Egvad(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 3 | 3 | 2 | 2 |
Pct. | 30 % | 30 % | 20 % | 20 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |