Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Hovedbranche | ||||
Formål | Navne | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2015-02-04 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2015-02-05 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2012-07-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve og besidde aktier og anparter, drive handel og anden virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-31 tilføjes Navne: KIBOTH HOLDING ApS (offentliggjort 2012-07-31)
Den 2012-07-30 fjernes Navne: ATIRA HOLDING ApS (offentliggjort 2003-10-01)
Den 2012-07-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-31 tilføjes Vedtægter: 2012-07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-19 tilføjes Legale ejere: KT HOLDING, AALBORG ApS, BG HOLDING, AALBORG ApS, TJ HOLDING, AALBORG ApS (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2005-08-19 tilføjes Reelle ejere: Thomas Lykkeberg Jørgensen, Bo Finnerup Madsen, Kim Thrysøe (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2004-08-13 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2004-08-13 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-18 tilføjes Bestyrelse: Thomas Lykkeberg Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-18 tilføjes Direktion: Thomas Lykkeberg Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-09-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-18 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-18 tilføjes Navne: ATIRA HOLDING ApS (offentliggjort 2003-10-01)
Den 2003-09-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2003-09-18 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-18 tilføjes Stiftere: Thomas Lykkeberg Jørgensen, Kim Thrysøe, Bo Finnerup Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-10-01)
Den 2003-09-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)