Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Thorkil Sonne(virk.: 4) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Carsten Lassen(virk.: 1) Adm. Dir. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Steen Breining Lohse(virk.: 38) Bestyrelsesmedlem | 5,26 % | 7,89 % | 7,89 % | 15,79 % |
Lars Laier Henriksen(virk.: 32) Reelle ejere | 6,25 % | 6,25 % | 6,25 % | 46,88 % |
Pct. | 5,33 % | 6,66 % | 6,66 % | 28,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Ole Kjær(virk.: 91) | 1,11 % | 4,44 % | 4,44 % | 10,00 % |
Jens Klarskov(virk.: 14) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Claus Bjørn Billehøj(virk.: 25) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ebbe Holm(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Johnnie Kragh(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lars Jannick Johansen(virk.: 27) | 0 % | 0 % | 0 % | 3,70 % |
Ove Ejnar Dalsgaard(virk.: 24) | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 12,50 % |
Tina Majgård Moltke-Leth(virk.: 60) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lars Thrane-Møller(virk.: 11) | 0 % | 9,09 % | 54,55 % | 63,64 % |
Steen Thygesen(virk.: 8) | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % |
Søren Frits Lybecker(virk.: 10) | 30,00 % | 30,00 % | 30,00 % | 30,00 % |
Lars Anders Almblom Jørgensen(virk.: 25) | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % | 12,00 % |
Niels Erik Blangstrup Zibrandtsen(virk.: 63) | 0 % | 1,59 % | 1,59 % | 4,76 % |
Per Hannibal Møller(virk.: 9) | 22,22 % | 22,22 % | 22,22 % | 33,33 % |
Niels Busch-Jensen(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Liselotte Redington Lyngsø(virk.: 18) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Thomas Bagge Olesen(virk.: 45) | 0 % | 0 % | 2,22 % | 2,22 % |
Henrik Thomsen(virk.: 14) | 15,38 % | 30,77 % | 69,23 % | 69,23 % |
Steen Hvidt(virk.: 219) | 7,31 % | 10,96 % | 12,79 % | 23,29 % |
Jannik Tharben Buchholz(virk.: 10) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 4,28 % | 6,51 % | 8,77 % | 14,07 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Lars Laier Henriksen | 01.01.2007 | Ehlersvej 31, 2900 Hellerup |
Carsten Lassen | 01.01.2007 | Kærvangen 41, 2820 Gentofte |
Steen Breining Lohse | 01.10.2017 | Regnersvej 131, 3650 Ølstykke |
Thorkil Sonne | 28.10.2022 | Fadet 6, 1799 København V |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Ove Ejnar Dalsgaard | ||
Johnnie Kragh | ||
Steen Thygesen | 01.01.2007 | Arnevangen 9, 2840 Holte |
Ole Kjær | 01.01.2007 | Egevej 9, 4700 Næstved |
Thomas Bagge Olesen | 01.01.2007 | Store Valbyvej 75, 4000 Roskilde |
Lars Thrane-Møller | 01.05.2007 | Sløjfen 21, 2820 Gentofte |
Niels Erik Blangstrup Zibrandtsen | 01.09.2011 | Høveltevej 65, 3460 Birkerød |
Henrik Thomsen | 01.11.2011 | Lilledal 5, 3450 Allerød |
Søren Frits Lybecker | 01.02.2012 | Jensløvs Tværvej 9, 2920 Charlottenlund |
Liselotte Redington Lyngsø | 24.02.2012 | Gersonsvej 3, 2900 Hellerup |
Ebbe Holm | 15.09.2015 | Havgræsvej 9, 4600 Køge |
Claus Bjørn Billehøj | 01.07.2016 | Brøndsteds Alle 7, 1803 Frederiksberg C |
Steen Hvidt | 01.08.2017 | Alleen 1, 4600 Køge |
Lars Jannick Johansen | 27.10.2017 | Falkoner Alle 46, 2000 Frederiksberg |
Per Hannibal Møller | 01.10.2020 | Capellavænget 16, 5210 Odense NV |
Lars Anders Almblom Jørgensen | 27.03.2021 | Rygårds Alle 5A, 2900 Hellerup |
Tina Majgård Moltke-Leth | 01.04.2021 | Tullinsgade 1, 1618 København V |
Jannik Tharben Buchholz | 30.04.2021 | Wibrandtsvej 92, 2300 København S |
Jens Klarskov | 12.12.2022 | Artillerivej 159R, 2300 København S |
Aktive virksomheder: (50) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
ALLAN TANGE HOLDING ApS | 28968019 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
ANIXTER DANMARK A/S | 18707039 | NORMAL | Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (466900) |
ANTON PAAR DANMARK,FILIAL AF ANTON PAAR NORDIC AB, SVERIGE | 33870361 | NORMAL | Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n. (289900) |
AlarmPeople A/S | 43055038 | NORMAL | Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer (802000) |
AlarmPeople Holding ApS | 43043587 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
BGA GROUP AB | 35447989 | Aktiv | Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra stadepladser og markeder (478100) |
BIOMÉRIEUX DENMARK ApS | 10062462 | NORMAL | Engroshandel med læge- og hospitalsartikler (464620) |
BLOOM ApS | 27909094 | NORMAL | Anden personaleformidling (783000) |
CA SOFTWARE ApS | 75137613 | NORMAL | Engroshandel med computere, ydre enheder og software (465100) |
CONVATEC DENMARK A/S | 31477093 | NORMAL | Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler (464610) |
Celanese Sales Germany GmbH | 37721166 | Aktiv | Engroshandel med kemiske produkter (467500) |
CommScope Connectivity Denmark ApS | 45534014 | NORMAL | Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (466900) |
D365-MBS ApS | 42820091 | NORMAL | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
DAN TRADE ELECTRONIC DISTRIBUTION ApS | 19845672 | NORMAL | Engroshandel med elektronisk udstyr (465210) |
DanFlairIT ApS | 43148621 | NORMAL | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
EDG Industriteknik ApS | 43843427 | NORMAL | Installation af industrimaskiner og -udstyr (332000) |
EPICOR SOFTWARE DENMARK A/S | 66051110 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
Event Logic Denmark ApS | 43029096 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
Evident Europe, Dansk filial af Evident Europe GmbH Germany | 42788074 | NORMAL | Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol (265100) |
Fyuchar ApS | 40367713 | NORMAL | Kommunikationsdesign og grafisk design (741020) |
Gnrgy Denmark ApS | 40649689 | NORMAL | Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer (453100) |
HR2Work Danmark ApS | 40457240 | NORMAL | Reklamebureauer (731110) |
IQ Cooling ApS | 43674692 | NORMAL | Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør (467400) |
IQ ENERGY NORDIC ApS | 34212171 | NORMAL | Anden it-servicevirksomhed (620900) |
InsureHelp ApS | 39906287 | NORMAL | Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (749090) |
International Real Estate Partners ApS | 42809810 | NORMAL | Kombinerede serviceydelser (811000) |
JLT-Accomodation | 29654433 | Aktiv | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
KLESTRUP III ApS | 25725123 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
MANROLAND NORDIC DANMARK ApS | 35634614 | NORMAL | Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (466900) |
Mascologic | 31796539 | Aktiv | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
PERKINELMER DANMARK A/S | 15288981 | NORMAL | Engroshandel med læge- og hospitalsartikler (464620) |
PKI Denmark ApS | 43555863 | NORMAL | Engroshandel med læge- og hospitalsartikler (464620) |
Palo Alto Networks Denmark ApS | 37575496 | NORMAL | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
ParkTrade Europe AB | 35432507 | Aktiv | Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (631100) |
PerkinElmer Singapore Pte.Ltd. | 27492398 | Aktiv | El-installation (432100) |
Pharma4ever QA ApS | 39104644 | NORMAL | Anden teknisk rådgivning (711290) |
PsykiatriDanmark.dk | 38917439 | Aktiv | Praktiserende speciallæger (862200) |
SALLING & HEEDE | 42848247 | Aktiv | Murere (439910) |
SOREN SCANDINAVIA ApS | 27986404 | UNDERKONKURS Dekret 1 | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
SPB CPG Denmark ApS | 43152238 | NORMAL | Engroshandel med elektriske husholdningsartikler (464350) |
SPB Denmark ApS | 39620774 | NORMAL | Engroshandel med elektriske husholdningsartikler (464350) |
SPECIALISTERNE ApS | 27351034 | NORMAL | Ungdoms- og efterskoler (853110) |
SPECIALISTERNE FOUNDATION, ERHVERVSDRIVENDE FOND | 32154697 | NORMAL | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
TC Security | 32809138 | Aktiv | Anden forretningsservice i.a.n. (829900) |
TESTHUSET A/S | 26268788 | NORMAL | Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (631100) |
UAROCO ApS | 36412216 | UNDERKONKURS Dekret 1 | Opførelse af bygninger (412000) |
VERMOP DANMARK ApS | 26940370 | NORMAL | Engroshandel med andre husholdningsartikler (464990) |
Workwide Danmark, Filial av Workwide AB i Sverige | 39749327 | NORMAL | Arbejdsformidlingskontorer (781000) |
XEROX A/S | 55498016 | NORMAL | Engroshandel med andre kontormaskiner og andet kontorudstyr (466600) |
XEROX FINANCIAL SERVICES DANMARK A/S | 29622337 | NORMAL | Finansiel leasing (649100) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
07.01.2008 | 75,02 (km) | Klosteråsen 13, 4100 Ringsted | Lautruphøj 1, 2750 Ballerup |
12.11.2008 | nan (km) | Lautruphøj 1, 2750 Ballerup | Lautruphøj 1, 2750 Ballerup |
SPECIALISTERNE ApS. |
Sidst opdateret den 30.09.2003 og angivet som gældende fra 18.09.2003 (7680 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Specialist Digital Powered Solution Holding ApS | 40170804 |
Specialisten Revision ApS | 43424262 |
SPECIALISTEN V/BJARNE THOMSEN | 17459732 |
Specialisten v/Jonas Stokbro Thomsen | 41051167 |
SPECIALISTERNE ApS | 27351034 |
SPECIALISTERNE FOUNDATION | 32154697 |
Specialister og Ledere i Tryg | 15563036 |
Specialist Gruppen | 42652822 |
Specialistgruppen ApS | 38042998 |
Specialist I Klinisk Kemi V/Ivan Brandslund | 69807917 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Thorkil Sonne(virk.: 4) Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Carsten Lassen(virk.: 1) Adm. Dir. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steen Breining Lohse(virk.: 38) Bestyrelsesmedlem | 22 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 |
Lars Laier Henriksen(virk.: 32) Reelle ejere | 11 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2 |
Pct. | 49 % | 0 % | 0 % | 28 % | 17 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Ole Kjær(virk.: 91) Ikke aktiv i virksomheden. | 10 | 0 | 15 | 54 | 9 | 3 |
Jens Klarskov(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Claus Bjørn Billehøj(virk.: 25) Ikke aktiv i virksomheden. | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Ebbe Holm(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Johnnie Kragh(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lars Jannick Johansen(virk.: 27) Ikke aktiv i virksomheden. | 21 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Ove Ejnar Dalsgaard(virk.: 24) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 |
Tina Majgård Moltke-Leth(virk.: 60) Ikke aktiv i virksomheden. | 41 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 |
Lars Thrane-Møller(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 |
Steen Thygesen(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Søren Frits Lybecker(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Lars Anders Almblom Jørgensen(virk.: 25) Ikke aktiv i virksomheden. | 15 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Niels Erik Blangstrup Zibrandtsen(virk.: 63) Ikke aktiv i virksomheden. | 28 | 0 | 0 | 3 | 28 | 4 |
Per Hannibal Møller(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Niels Busch-Jensen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Liselotte Redington Lyngsø(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden. | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Thomas Bagge Olesen(virk.: 45) Ikke aktiv i virksomheden. | 33 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 |
Henrik Thomsen(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
Steen Hvidt(virk.: 219) Ikke aktiv i virksomheden. | 74 | 0 | 1 | 51 | 91 | 2 |
Jannik Tharben Buchholz(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 37 | 0 | 0 | 21 | 13 | 4 |
Pct. | 44 % | 0 % | 2 % | 21 % | 29 % | 3 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Thorkil Sonne(virk.: 4) Reelle ejere | 3 | 3 | 0 | 3 |
Carsten Lassen(virk.: 1) Adm. Dir. | 0 | 1 | 0 | 0 |
Steen Breining Lohse(virk.: 38) Bestyrelsesmedlem | 33 | 10 | 1 | 5 |
Lars Laier Henriksen(virk.: 32) Reelle ejere | 27 | 3 | 1 | 3 |
Sum | 63 | 17 | 2 | 11 |
Pct. | 68 % | 18 % | 2 % | 12 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Ole Kjær(virk.: 91) Ikke aktiv i virksomheden | 19 | 2 | 1 | 73 |
Jens Klarskov(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden | 14 | 4 | 0 | 0 |
Claus Bjørn Billehøj(virk.: 25) Ikke aktiv i virksomheden | 26 | 3 | 0 | 7 |
Ebbe Holm(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 1 |
Johnnie Kragh(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lars Jannick Johansen(virk.: 27) Ikke aktiv i virksomheden | 19 | 6 | 0 | 17 |
Ove Ejnar Dalsgaard(virk.: 24) Ikke aktiv i virksomheden | 26 | 1 | 0 | 1 |
Tina Majgård Moltke-Leth(virk.: 60) Ikke aktiv i virksomheden | 64 | 8 | 0 | 1 |
Lars Thrane-Møller(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 5 | 0 | 3 |
Steen Thygesen(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 5 | 0 | 3 |
Søren Frits Lybecker(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 5 | 2 | 7 |
Lars Anders Almblom Jørgensen(virk.: 25) Ikke aktiv i virksomheden | 18 | 4 | 1 | 6 |
Niels Erik Blangstrup Zibrandtsen(virk.: 63) Ikke aktiv i virksomheden | 64 | 41 | 0 | 8 |
Per Hannibal Møller(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 5 | 0 | 6 |
Niels Busch-Jensen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 0 | 1 | 0 |
Liselotte Redington Lyngsø(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden | 14 | 3 | 1 | 5 |
Thomas Bagge Olesen(virk.: 45) Ikke aktiv i virksomheden | 35 | 13 | 1 | 6 |
Henrik Thomsen(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden | 11 | 7 | 1 | 2 |
Steen Hvidt(virk.: 219) Ikke aktiv i virksomheden | 211 | 5 | 2 | 27 |
Jannik Tharben Buchholz(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden | 9 | 2 | 0 | 3 |
Sum | 562 | 120 | 10 | 176 |
Pct. | 65 % | 14 % | 1 % | 20 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |