Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2003-09-18 sletter virksomheden Ejerskaber: TANDLÆGE SVEND TØTTRUP ApS. (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2019-03-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Byfogedvej 10, 8920 Randers NV (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Brocks Gade 8, 8900 Randers C (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-10-30 tilføjes Kontaktoplysninger: svend_tottrup@hotmail.com (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-05-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-03-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-28 tilføjes Vedtægter: 2014-03-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-28 fjernes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-23 tilføjes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-23 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-08 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-08 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET BJERRE MØLLER PEDERSEN & BERING I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Brocks Gade 8, 8900 Randers C (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Brocks Gade 8, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Brocks Gade 8, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-17 tilføjes Direktion: Svend Aage Tøttrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-09-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-17 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-17 tilføjes Legale ejere: Svend Aage Tøttrup (offentliggjort 2015-01-13)
Den 2003-09-17 tilføjes Navne: TANDLÆGE S.T. HOLDING ApS (offentliggjort 2003-09-29)
Den 2003-09-17 tilføjes Reelle ejere: Svend Aage Tøttrup (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2003-09-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-17 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET BJERRE MØLLER PEDERSEN & BERING I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-17 tilføjes Stiftere: Svend Aage Tøttrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-09-29)
Den 2003-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)