Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Allan Rigelsø | 16.09.2016 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Thane Christensen | 01.08.2003 | 16.09.2016 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Helle Bettina Werliin | 14.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Allan Rigelsø | 01.08.2003 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Ostenfeld | 01.08.2003 | 29.05.2018 | bestyrelse |
Erik Thane Christensen | 01.08.2003 | 14.04.2017 | bestyrelse |