Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2010-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: BOLIGADMINISTRATORERNE A/S. (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2017-02-21 sletter virksomheden Ejerskaber: BOLIGADMINISTRATORERNE A/S. (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2018-06-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BOLIGADMINISTRATORERNE A/S. (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-07-01)
Den 2010-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fyrrevangen 16, 4622 Havdrup (offentliggjort 2010-04-22)
Den 2010-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Kampmannsgade 1, 1604 København V (offentliggjort 2010-03-22)
Den 2010-03-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investering, rådgivning, administration og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-26 tilføjes Vedtægter: 2010-03-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kampmannsgade 1, 1604 København V (offentliggjort 2010-03-22)
Den 2009-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandlodsvej 30, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-07-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-03 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-03 fjernes Revisor: BGC HOLDING 2007, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandlodsvej 30, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-01 tilføjes Direktion: Allan Rigelsø (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-01 tilføjes Legale ejere: Allan Rigelsø (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2003-08-01 tilføjes Navne: ALLAN RIGELSØ HOLDING ApS (offentliggjort 2003-10-13)
Den 2003-08-01 tilføjes Reelle ejere: Allan Rigelsø (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2003-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2003-08-01 tilføjes Revisor: BGC HOLDING 2007, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-01 tilføjes Stiftere: Allan Rigelsø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-10-13)
Den 2003-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)