Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Dekret | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Navne | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | Revisor | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Bestyrelse | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-08-18)
Den 2024-08-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-18)
Den 2024-08-14 fjernes Direktion: Ole Dan Trachsel (direktør) (offentliggjort 2024-08-18)
Den 2024-08-16 Statstidende Dekret
Den 2024-01-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ullsvej 4, 4600 Køge (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Strandvej 442, 3060 Espergærde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-11-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-07-31 tilføjes Kontaktoplysninger: ole.trachsel@me.com (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2018-07-30 fjernes Kontaktoplysninger: trachsel1@msn.com (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2017-12-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Strandvej 442, 3060 Espergærde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Strandvej 442, 3060 Espergærde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Strandvej 442, 3060 Espergærde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Strandvej 422, 3060 Espergærde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-06-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde rådgivning om sikkerhed på byggepladser og anden virksomhed, der efter direktionen skøn står i passende forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-03 tilføjes Navne: DAN SAFE DK ApS (offentliggjort 2014-06-03)
Den 2014-06-02 fjernes Navne: SIKKER BYG OG BO ApS (offentliggjort 2014-06-03)
Den 2014-06-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-08-18)
Den 2014-06-03 tilføjes Vedtægter: 2014-06-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-29 tilføjes Legale ejere: DAN-TRACHSEL HOLDING ApS (offentliggjort 2015-01-15)
Den 2014-05-29 tilføjes Reelle ejere: Ole Dan Trachsel (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2013-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Strandvej 422, 3060 Espergærde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2013-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Hejreskovvej 26, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hejreskovvej 26, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2011-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Tibberup Alle 22, 3060 Espergærde (offentliggjort 2009-09-28)
Den 2011-11-23 tilføjes Navne: SIKKER BYG OG BO ApS (offentliggjort 2014-06-03)
Den 2011-11-22 fjernes Navne: SIKKER BYG- OG BO ApS (offentliggjort 2009-09-28)
Den 2011-11-23 fjernes Revisor: BAYS REVISIONSKONTOR V/KIM BAY (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tibberup Alle 22, 3060 Espergærde (offentliggjort 2009-09-28)
Den 2009-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkegårdsvej 405, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2009-09-28 tilføjes Navne: SIKKER BYG- OG BO ApS (offentliggjort 2009-09-28)
Den 2009-09-27 fjernes Navne: TRACHSEL HOLDING ApS (offentliggjort 2003-11-26)
Den 2009-08-18 tilføjes Bibranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2009-11-18)
Den 2009-08-18 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2009-11-18)
Den 2009-08-17 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2009-08-18 tilføjes Kontaktoplysninger: trachsel1@msn.com (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2008-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkegårdsvej 405, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2008-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Torpenvej 4, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til bygge- og anlægsvirksomhed (offentliggjort 2004-06-23)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torpenvej 4, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Torpenvej 4, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2006-12-19)
Den 2006-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torpenvej 4, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2006-12-19)
Den 2006-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Hortensiavej 18, 1., 1857 Frederiksberg C (offentliggjort 2004-06-08)
Den 2004-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hortensiavej 18, 1., 1857 Frederiksberg C (offentliggjort 2004-06-08)
Den 2004-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyager 7, 2605 Brøndby (offentliggjort 2003-11-26)
Den 2004-06-08 tilføjes Revisor: BAYS REVISIONSKONTOR V/KIM BAY (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-08 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyager 7, 2605 Brøndby (offentliggjort 2003-11-26)
Den 2003-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-20 tilføjes Direktion: Ole Dan Trachsel (direktør) (offentliggjort 2024-08-18)
Den 2003-11-20 fjernes Direktion: Annemette Heller (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-11-20 tilføjes Navne: TRACHSEL HOLDING ApS (offentliggjort 2003-11-26)
Den 2003-11-19 fjernes Navne: ApS KBIL 17 NR. 1673 (offentliggjort 2003-09-18)
Den 2003-11-20 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-20 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-20 fjernes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-15 tilføjes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-09-15 tilføjes Direktion: Annemette Heller (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til bygge- og anlægsvirksomhed (offentliggjort 2004-06-23)
Den 2003-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 tilføjes Navne: ApS KBIL 17 NR. 1673 (offentliggjort 2003-09-18)
Den 2003-09-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-09-18)
Den 2003-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-18)