Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Hybenvænget 10, 4180 Sorø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-14 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-14 fjernes Navne: Ø.P. ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-14 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-14 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-14 fjernes Revisor: SKATTEREVISORERNE. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-14 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-17 fjernes Direktion: Berglind Olafsdottir (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2007-08-31)
Den 2007-04-01 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2007-08-31)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-03-31 fjernes Hovedbranche: Rejsebureauer, turarrangerende (offentliggjort 2004-03-03)
Den 2007-03-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg af gruppe- og pakke-rejser til Island (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-28 tilføjes Vedtægter: 2007-03-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-06 tilføjes Navne: Ø.P. ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-05 fjernes Navne: ICELAND EAGLE TRAVEL ApS (offentliggjort 2003-10-27)
Den 2007-03-06 fjernes Direktion: Ørn Jons Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hybenvænget 10, 4180 Sorø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hybenvænget 10, 4180 Sorø (offentliggjort 2003-10-27)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-07-18 tilføjes Direktion: Berglind Olafsdottir (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-01-01 tilføjes Hovedbranche: Rejsebureauer, turarrangerende (offentliggjort 2004-03-03)
Den 2003-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hybenvænget 10, 4180 Sorø (offentliggjort 2003-10-27)
Den 2003-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-03 tilføjes Direktion: Ørn Jons Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-03 fjernes Direktion: Annemette Heller (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-03 tilføjes Navne: ICELAND EAGLE TRAVEL ApS (offentliggjort 2003-10-27)
Den 2003-10-02 fjernes Navne: ApS KBIL 17 NR. 1667 (offentliggjort 2003-09-18)
Den 2003-10-03 tilføjes Revisor: SKATTEREVISORERNE. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-03 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-03 fjernes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-15 tilføjes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 tilføjes Direktion: Annemette Heller (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 tilføjes Navne: ApS KBIL 17 NR. 1667 (offentliggjort 2003-09-18)
Den 2003-09-15 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)