Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Interessenter | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Formål | Vedtægter |
Den 2018-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-06-01 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Strand 34, 1202 København K (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-06-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-06-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-09-13 (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-06-01 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-06-01 fjernes Interessenter: OY TKD HOLDING FINLAND AB, ApS KOMPLEMENTARSELSKABET TAMMERFORS BUTIKSCENTER, FINLAND (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-06-01 fjernes Legale ejere: Gert Faber Larsen, Jesper Gerhard Vogelius, Mogens Bjerre, Henry Charles Finch, Uffe Christiansen Jørgensen, John Olsen, Anna Grethe Kræmmergaard, A.K.M. INVEST ApS, Lis Knudsen (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-06-01 fjernes Navne: K/S TAMMERFORS BUTIKSCENTER, FINLAND (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-06-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-06-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-06-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-06-01 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-06-01 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2017-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Strand 34, 1202 København K (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2017-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Poul Bundgaards Vej 1, 1., 2500 Valby (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-09-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2017-09-21 fjernes Bestyrelse: Jesper Gerhard Vogelius (formand) (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Poul Bundgaards Vej 1, 1., 2500 Valby (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammershusgade 9, 2100 København Ø (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-05-28 tilføjes Bestyrelse: Karsten Sivebæk Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2015-05-28 fjernes Bestyrelse: Mogens Bjerre (bestyrelse) (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2015-05-27 fjernes Bestyrelse: Karsten Sivebæk Knudsen (suppleant) (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-01-01 tilføjes Legale ejere: Lis Knudsen (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Legale ejere: A.K.M. INVEST ApS (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2014-06-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved køb og udlejning af ejdendommen beliggende: Pirkkala Retail Park II, Saapastie 2, 604-412-1-485, Partola, 33950 Pirkkala, Finland. (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2014-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af komplementaren eller to medlemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2014-06-24 tilføjes Vedtægter: 2014-06-24 (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2014-05-09 tilføjes Bestyrelse: Karsten Sivebæk Knudsen (suppleant) (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2014-02-11 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2014-02-11 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-17 tilføjes Legale ejere: Anna Grethe Kræmmergaard (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2012-12-10 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-24 fjernes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammershusgade 9, 2100 København Ø (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2011-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Søgade 35, 1370 København K (offentliggjort 2003-12-02)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2006-02-07)
Den 2005-10-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2006-02-07)
Den 2005-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-28 tilføjes Bestyrelse: Søren Kræmmergaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-28 fjernes Bestyrelse: Kurt Kim Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-28 tilføjes Navne: K/S TAMMERFORS BUTIKSCENTER, FINLAND (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2004-04-27 fjernes Navne: K/S TAMPERE II, FINLAND (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Søgade 35, 1370 København K (offentliggjort 2003-12-02)
Den 2003-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Lille Strandstræde 14, 1254 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-27 tilføjes Bestyrelse: Kurt Kim Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 fjernes Bestyrelse: Robert Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 tilføjes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 fjernes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-24 tilføjes Interessenter: ApS KOMPLEMENTARSELSKABET TAMMERFORS BUTIKSCENTER, FINLAND (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2003-10-22 tilføjes Legale ejere: John Olsen (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2003-10-15 tilføjes Legale ejere: Uffe Christiansen Jørgensen (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2003-10-02 tilføjes Legale ejere: Henry Charles Finch (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2003-10-01 tilføjes Legale ejere: Mogens Bjerre (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2003-09-30 tilføjes Legale ejere: Jesper Gerhard Vogelius (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2003-09-29 tilføjes Legale ejere: Gert Faber Larsen (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2003-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lille Strandstræde 14, 1254 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-13 tilføjes Bestyrelse: Robert Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2003-09-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-09-13 (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2003-09-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-13 tilføjes Interessenter: OY TKD HOLDING FINLAND AB (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2003-09-13 tilføjes Navne: K/S TAMPERE II, FINLAND (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2003-09-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2003-09-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2003-09-13 tilføjes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-13 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2003-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-01)