Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ulrik Kronborg Markussen | 26.08.2019 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Karsten Haumann | 15.05.2018 | 26.08.2019 | adm. dir |
Ulrik Ernst Rasmussen | 04.03.2013 | 15.05.2018 | adm. dir |
Hans Carl Bøgh-Sørensen | 10.09.2004 | 04.03.2013 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Birgitte Bøgh-Sørensen | 04.07.2016 | bestyrelsesmedlem |
Erik Sandberg | 04.03.2013 | bestyrelsesmedlem |
Hans Carl Bøgh-Sørensen | 04.03.2013 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Christian Bayer | 26.08.2015 | 31.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Rolf Eckersberg | 26.08.2015 | 31.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Claudio Albrecht | 13.05.2014 | 04.07.2016 | bestyrelsesmedlem |
Peter Arend William Burema | 04.03.2013 | 04.07.2016 | bestyrelsesmedlem |
Jean-Francois Loumeau | 04.03.2013 | 20.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Hans Christian Eberhard Groth Teisen | 04.03.2013 | 13.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Claus Christian Bayer | 23.05.2007 | 04.03.2013 | bestyrelsesmedlem |
Niels Harald de Coninck-Smith | 23.05.2006 | 23.05.2007 | bestyrelsesmedlem |
Ole Michael Friis | 12.09.2003 | 04.03.2013 | formand |
Jan Johannes Wøidemann | 12.09.2003 | 23.05.2006 | bestyrelsesmedlem |